Thomas Nydegger
domicilié à Seedorf BE, de Schwarzenburg Mandats actifs: Mäusli Bau AG, Weggenossenschaft Bären-Birken-Blumenweg sowie Teilstück Schulstrasse 3604 Thun Connecté à: Karl Mäusli, Patrick Mäusli, Anita Mäusli-Rösch et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Nydegger" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Nydegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Nydegger" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Nydegger".
|
|
Thomas Nydegger
domicilié à Bern, de Rüschegg Mandats actifs: REVOR Sammelstiftung Connecté à: Joachim Augsburger, Adrian Friedli, Roman Kahr et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Nydegger" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Nydegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Nydegger" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Nydegger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Thomas Nydegger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Thomas Nydegger
Bâtiments général
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Bâtiments général
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Thomas Nydegger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Thomas Nydegger
Numéro de publication: HR02-1006015284, Registre du commerce Berne, (36)
REVOR Sammelstiftung, in Bern, CHE-109.587.813, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2024, Publ. 1005947292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutschi, Raphael, von Heimiswil, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Adrian, von Wynigen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kahr, Roman, von Galmiz, in Cordast (Gurmels), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Nydegger, Thomas, von Rüschegg, in Bern, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Augsburger, Joachim, von Langnau im Emmental, in Büren an der Aare, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005512204, Registre du commerce Berne, (36)
REVOR Sammelstiftung, in Bern, CHE-109.587.813, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reymond, Jean-Claude, von Val-de-Travers, in Crésuz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sukara, Daniel, von Rohrbach, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nydegger, Thomas, von Rüschegg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2655199, Registre du commerce Berne, (36)
Asurem SA, à Brügg, CHE-101.359.119, société anonyme (No. FOSC 168 du 01.09.2015, Publ. 2348999).
Nouvelle raison sociale:
Asurem SA en liquidation concordataire. Par décision du 02.02.2016, le juge unique compétent a homologué le concordat par abandon d'actifs proposé aux créanciers de la société.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bosch, Christian, de La Tène, à Colombier NE (Milvignes), avec signature collective à deux;
Zamora, Marcos, de Carouge (GE), à Concise, avec signature collective à deux;
Gasser, Dominik, de Zeiningen, à Muri b. Bern (Muri bei Bern), commissaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Nydegger, Thomas Hans, de Guggisberg, à Biel/Bienne, président, sans droit de signature [précédemment: président, avec signature individuelle];
Leuzinger, Hugues, de Glarus, à Biel/Bienne, administrateur, sans droit de signature [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Nydegger Glatz, Tove Caroline, dite Calle, de Röthenbach im Emmental, à Magglingen/Macolin (Evilard), administratrice, sans droit de signature [précédemment: administratrice, avec signature collective à deux];
Luginbühl, AG für Sanierungen und Liquidationen ( CHE-110.267.485), à Lyss, liquidatrice [précédemment: commissaire].