Stijn Piet N. Nijs
domicilié à London, de Belgique Mandats actifs: Vesuvius Corporation SA Connecté à: Raphaël François Gindrat, Claudio Giovanni Giulio Moro Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stijn Piet N. Nijs" à jour.Vous suivez maintenant "Stijn Piet N. Nijs".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stijn Piet N. Nijs" à jour.Vous suivez maintenant "Stijn Piet N. Nijs".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stijn Piet N. Nijs
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stijn Piet N. Nijs
Commerce avec machines
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Stijn Piet N. Nijs
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stijn Piet N. Nijs
Numéro de publication: HR02-1004782696, Registre du commerce Zoug, (170)
Brightstar Mobility Switzerland GmbH, in Zug, CHE-210.243.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627197).
Firma neu:
Brightstar Mobility Switzerland GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nijs, Stijn Piet N., belgischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Negro, Jack Alois, amerikanischer Staatsangehöriger, in Weston, FL (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004627197, Registre du commerce Zoug, (170)
Brightstar Mobility Switzerland GmbH, in Zug, CHE-210.243.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sorek, Shai, von Pully, in Buchillon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Marsden, Noel Gerald, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pembroke Pines (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nijs, Stijn Piet N., belgischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: in London (UK) (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Negro, Jack Alois, amerikanischer Staatsangehöriger, in Weston, FL (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3075163, Registre du commerce Zoug, (170)
Brightstar Mobility Switzerland GmbH, in Zug, CHE-210.243.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2015, Publ. 2040409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rektorli, Bjorn, norwegischer Staatsangehöriger, in Cheshire (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nijs, Stijn Piet N., belgischer Staatsangehöriger, in London (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.