Gianet Niggli
domicilié à Samedan, de Fideris Mandats actifs: Niggli Bau AG Connecté à: Gian Marco Niggli, Ladina Niggli, Marco Niggli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gianet Niggli" à jour.Vous suivez maintenant "Gianet Niggli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gianet Niggli" à jour.Vous suivez maintenant "Gianet Niggli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gianet Niggli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gianet Niggli
Maçonnerie
Maçonnerie
Personnes privées avec le nom Gianet Niggli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gianet Niggli
Numéro de publication: 5008950, Registre du commerce Grisons, (350)
Samedan Tourismus, in Samedan, CH-350.6.000.051-9, Verein (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2005, S. 8, Publ. 2892668).
Name neu:
Samedan Tourismus in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.09.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parolini, Andrea, von Samedan, in Samedan, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niggli, Gianet, von Fideris, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franziscus, Reto, von Guarda und Valchava, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roner, Lis, von Samedan und Scuol, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donatz, Cornelia, von Samedan, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Ernst, von Herisau, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganzoni, Riet A., von Celerina/Schlarigna, in St. Moritz, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2312726, Registre du commerce Grisons, (350)
Niggli Bau AG, in Samedan, Cho d'Punt 18, 7503 Samedan, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.06.2004.
Zweck:
Ausführung von Bauarbeiten des Bauhaupt- und des Baunebengewerbes, die Produktion von und der Handel mit Baumaterialien sowie Kauf und Verkauf von Liegenschaften, deren Verwaltungen und Finanzierungen aller Art;
Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen und als Generalunternehmerin tätig sein.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft Gebrüder Niggli, in Samedan gemäss Vertrag vom 09.06.2004 und Bilanz per 31.12.2003 mit Aktiven von CHF 1'296'860.61 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'076'860.61, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 120'000.-- gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an deren letztbekannte Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Niggli, Gianet, von Fideris, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niggli, Marco, von Fideris, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieser & Wieser AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zuoz, Revisionsstelle.
Registre du commerce Grisons, (350)
Kur- und Verkehrsverein Samedan, in S a m e d a n , Verein (SHAB Nr. 35 vom 20.02.1998, S. 1278).
Statutenänderung:
4.09.2000.
Name neu:
Samedan Tourismus.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ratti, Guido, von Madulain, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leder, Gian, von Holderbank AG, in Samedan, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parolini,Andrea, von Samedan, in Samedan, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laager, Hans, von Mollis, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Niggli, Gianet, von Fideris, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semadeni, Primo, von Poschiavo, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franziscus-Felix, Chatrina, von Guarda, und Valchava, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonjour, Theodor, von Lignières und Basel, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zangger-Rechsteiner, Ramon, von Mönchaltorf, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franziscus, Reto, von Guarda und Valchava, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.