Andry Niggli
domicilié à Samedan, de Fideris Mandats actifs: Golf Engadin / St. Moritz AG in Samedan, Sprugoota AG in Liquidation et plus Connecté à: Richard Plattner, Hugo Wetzel, Niklas Gotsch et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andry Niggli" à jour.Vous suivez maintenant "Andry Niggli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andry Niggli" à jour.Vous suivez maintenant "Andry Niggli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andry Niggli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andry Niggli
Services sportifs
Achat & vente de biens immobiliers propres
Facility Management
Services fiduciaires
Services sportifs
Achat & vente de biens immobiliers propres
Facility Management
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Andry Niggli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andry Niggli
Numéro de publication: HR02-1005758281, Registre du commerce Grisons
Golf Engadin / St. Moritz AG in Samedan, in Samedan, CHE-100.939.159, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005367289).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieser, Luis A., von Zuoz und Tarasp, in Zuoz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggli, Andry, von Fideris, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plattner, Richard, von Pontresina, in Pontresina, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wetzel, Hugo, von St. Moritz und Arvigo, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Moritz und Arvigo, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005605708, Registre du commerce Grisons
Sprugoota AG, in Pontresina, CHE-100.263.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005112300).
Firma neu:
Sprugoota AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggli, Andry, von Fideris, in Samedan, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Zala, Fabrizio, von Brusio, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005112300, Registre du commerce Grisons
Sprugoota AG, in Pontresina, CHE-100.263.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2010, S.15, Publ. 5706376).
Statutenänderung:
23.02.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung von Grundstücken sowie Tätigkeiten auf dem Gebiete der industriellen Automatisation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtige Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, folgende Grundstücke GBb1. Nrn. 50'484 und 50'487, Grundbuch Celerina/Schlagrina sowie GBb1. Nrn. 50'236, 50'240, 50'243, 50'244, 50'254, Grundbuch La Punt-Chamues-ch sowie GBb1. Nrn. 50'244, 50'249, 50'252 und 50'232, Grundbuch Zuoz, zum Kaufpreis von total CHF 2'622'000.-- zu erwerben.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niggli, Roman, von Fideris, in Samedan, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggli, Andry, von Fideris, in Samedan, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].