Karin Niedermann
domicilié à Uzwil, de Muolen Mandats actifs: Mosaik-Schulen Ostschweiz Connecté à: Stefanie Aqtashi, Severine Arifi, Kurt Hiltebrand Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karin Niedermann" à jour.Vous suivez maintenant "Karin Niedermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karin Niedermann" à jour.Vous suivez maintenant "Karin Niedermann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Karin Niedermann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Karin Niedermann
Exploitation delles ecoles primaires
Exploitation delles ecoles primaires
Personnes privées avec le nom Karin Niedermann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Karin Niedermann
Numéro de publication: HR02-1005926412, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Mosaik-Schulen Ostschweiz, in Flawil, CHE-166.811.550, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543387).
Statutenänderung:
15.11.2023.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlwend Kupper, Lotti, von Hagenbuch, in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanhart, Patrick, von Diessenhofen, in Wängi, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, Karin, von Muolen, in Uzwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aqtashi, Stefanie, von Bichelsee-Balterswil, in Ettenhausen TG (Aadorf), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005170937, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerische Bechterew-Stiftung, in Zürich, CHE-110.409.035, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, S.0, Publ. 3218275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Roland, von Lohn-Ammannsegg, in Oberrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Yves, von Herrliberg und Zürich, in Russikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Safford, Judith, von Basel, in Köniz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Christine, von Kaltbrunn, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niedermann Schneider, Karin, von Marthalen, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005124709, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Physiotherapie Wissenschaften, in Bern, CHE-109.994.839, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004602886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälti Treuhand und Revisionen AG (CHE-106.545.540), in Bad Ragaz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, Karin, von Niederhelfenschwil und Marthalen, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
van Hedel, Hubertus Johannes Antonius Prof. Dr., von Steckborn, in Ottenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
RevisionsPartner AG (CHE-100.883.607), in Mels, Revisionsstelle.