Sandra Niederhauser-Müller
domicilié à Aarwangen, de Eriswil et Rohrbach Mandats actifs: Forsthaus Immo AG, Muniberg Ventures AG Connecté à: Christine Zurlinden, Esther Zaugg Schüpbach, Urs Zurlinden et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sandra Niederhauser-Müller" à jour.Vous suivez maintenant "Sandra Niederhauser-Müller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sandra Niederhauser-Müller" à jour.Vous suivez maintenant "Sandra Niederhauser-Müller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sandra Niederhauser-Müller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sandra Niederhauser-Müller
Viabilisation de terrains
Service concernant conseil aux entreprises
Viabilisation de terrains
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Sandra Niederhauser-Müller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sandra Niederhauser-Müller
Numéro de publication: HR02-1004550725, Registre du commerce Berne, (36)
MasterInvest AG, in Langenthal, CHE-110.060.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, Publ. 5537942).
Domizil neu:
Chasseralstrasse 3, 4900 Langenthal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg Schüpbach, Esther, von Grosshöchstetten und Trub, in Lotzwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Peter, von Eriswil, in Aarwangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser-Müller, Sandra, von Eriswil und Rohrbach, in Aarwangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Peter, von Grosshöchstetten, in Madiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggi, Urs, von Nunningen, in Rüttenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Anja, von Niederbipp, in Rüttenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4033094, Registre du commerce Soleure, (241)
masterinvest real estate ag, bisher in Madiswil, CH-053.3.014.886-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2005, S. 4, Publ. 2936692).
Statutenänderung:
3.04.2007, 5.06.2007.
Firma neu:
Bergwerk Jurasüdfuss AG.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Alte Bernstrasse 78, 4500 Solothurn.
Zweck neu:
Beratung von Unternehmen und öffentlichen Körperschaften. Kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Weiteres Geschäftsdomizil:
Thurtalstrasse 36, 8450 Andelfingen [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Christian, von Grosshöchstetten, in Kleinandelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser-Müller, Sandra, von Eriswil und Rohrbach, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KMS Treuhand & Revisions AG, in Aarberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Ewa Rzepecka, von Bern, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
sol-tax treuhand GmbH, in Luterbach, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2335892, Registre du commerce Berne, (36)
MasterPartner Ltd, in Madiswil, Herstellung von und Handel mit Computeranlagen und Softwareprogrammen sowie Beratung und Erbringen von Dienstleistungen im Informatikbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2002, S. 3, Publ. 573966).
Statutenänderung:
22.06.2004.
Firma neu:
masterinvest real estate ag.
Zweck neu:
Kauf, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken sowie Erstellung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Weiteres Geschäftsdomizil:
Thurtalstrasse 36, 8450 Andelfingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Ulrich, von Grosshöchstetten, in Rüegsau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schüpbach, Rudolf, von Grosshöchstetten, in Lotzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösiger, Peter, von Melchnau, in Thunstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Christian, von Grosshöchstetten, in Kleinandelfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser-Müller, Sandra, von Eriswil und Rohrbach, in Aarwangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.