Roberto Negro
domicilié à Egliswil, de Thayngen Mandats actifs: Negro Bauunternehmung AG, Mehl- und Futterhandel, R. Negro Connecté à: Sandro Negro, Fabio Negro, Claudio Negro et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roberto Negro" à jour.Vous suivez maintenant "Roberto Negro".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roberto Negro" à jour.Vous suivez maintenant "Roberto Negro".
|
|
Roberto Negro
domicilié à Soazza, de Italie Mandats actifs: Fonti San Bernardino SA, Intertube AG in Liquidation et plus Connecté à: Demetrio Weishaupt, Elena Pizzetti Canato Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roberto Negro" à jour.Vous suivez maintenant "Roberto Negro".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roberto Negro" à jour.Vous suivez maintenant "Roberto Negro".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roberto Negro
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roberto Negro
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Production de boissons (sans alcool)
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Production de boissons (sans alcool)
Personnes privées avec le nom Roberto Negro
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roberto Negro
Numéro de publication: HR02-1005368732, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Tschupp + Partner Ingenieure AG, bisher in Bubikon, CHE-106.041.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2828101).
Statutenänderung:
21.12.2021.
Firma neu:
Intertube AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Intertube SA) (Intertube Ltd).
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Wiesental 11, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Vertretungen von in- und ausländischen Firmen im Hinblick auf den Verkauf und die Vermittlung von technischen Produkten und industriellen Anlagen mit entsprechender Ausrüstung und Zubehör, die Erbringung von technischen Beratungen sowie von Service- und Dienstleistungen auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann Auslieferungslager halten, Produkte aller Art auf dem Markt einführen sowie alle Arten von Materialien und Geräten importieren und exportieren und in der Schweiz und im Ausland vertreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschupp, Alfred genannt Fredy, von Luzern, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tschupp, Raffael, von Luzern, in Bubikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weishaupt, Demetrio, von Appenzell, in Locarno, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Negro, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Soazza, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004632084, Registre du commerce Zurich, (20)
Aquitest AG, in Affoltern am Albis, CHE-115.148.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4271229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Negro, Roberto, von Zürich, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4271229, Registre du commerce Zurich, (20)
Aquitest AG, in Affoltern am Albis, CHE-115.148.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3766635).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Negro, Roberto, von Zürich, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wilhelm, Claudia, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.