Harry Näf
domicilié à Möriken AG, de Neckertal Mandats actifs: Pianoschmiede GmbH, Weber Metall- und Stahlbau AG Wildegg et plus Connecté à: Peter Kuhn, Oliver Stöbe Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Harry Näf" à jour.Vous suivez maintenant "Harry Näf".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Harry Näf" à jour.Vous suivez maintenant "Harry Näf".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Harry Näf
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Harry Näf
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Production du produits métalliques
Autres services de transport
Achat & vente de biens immobiliers propres
Facility Management
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Production du produits métalliques
Autres services de transport
Achat & vente de biens immobiliers propres
Facility Management
Personnes privées avec le nom Harry Näf
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Harry Näf
Numéro de publication: HR02-1006002176, Registre du commerce Argovie, (400)
In Rock we Trust GmbH, bisher in Rubigen, CHE-188.924.599, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2762313).
Statutenänderung:
15.02.2024.
Firma neu:
Pianoschmiede GmbH.
Sitz neu:
Möriken-Wildegg.
Domizil neu:
Bruggerstrasse 34, 5103 Wildegg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Restauration und den Handel mit Pianos sowie die Konzeption, Planung und Durchführung von Events aller Art sowie die Erbringung von Logistik- und Dienstleistungen für solche Events. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussem sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erneuerung der Erklärung des Geschäftsführers vom 07.03.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung vom 06.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzger, Thomas, von Lommis, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Aspinall, Oliver, von Zürich, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schumacher, Roland, von Treiten, in Solothurn, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöbe, Oliver, von Basel, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kuhn, Peter, von Ebnat-Kappel, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005876629, Registre du commerce Argovie, (400)
Expert Immo Broker AG, in Möriken-Wildegg, CHE-110.579.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005503050, Registre du commerce Argovie, (400)
Weber Metall- und Stahlbau AG Wildegg, in Möriken-Wildegg, CHE-102.434.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, S.0, Publ. 1214123).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buchs (AG)].