Hannelore Müller
domicilié à Boswil, de Boswil Mandats actifs: Müller-Treuhand Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hannelore Müller" à jour.Vous suivez maintenant "Hannelore Müller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hannelore Müller" à jour.Vous suivez maintenant "Hannelore Müller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hannelore Müller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hannelore Müller
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Hannelore Müller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hannelore Müller
Numéro de publication: HR02-1004755639, Registre du commerce Grisons, (350)
Rachögna Immobilien GmbH, in Scuol, CHE-102.668.451, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, S.0, Publ. 936651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hannelore, deutsche Staatsangehörige, in Gummersbach (D), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 114'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmauder Stefanie und Klein Florian (je Miteigenübentümer zu 1/2), Gesellschafter, mit einem Stammanteil von CHF 114'000.00;
Klein, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Dietenheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schmauder, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in Dresden (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Numéro de publication: 3225126, Registre du commerce Argovie, (400)
Concept Casa Bau- und Handels AG, bisher in Dietikon, CH-020.3.004.874-5, Handel, Vertrieb, Verwaltung und Vermittlung von Bauleistungen, Baustoffen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 09.07.2003, S. 18, Publ. 1072620).
Gründungsstatuten:
27.04.1994.
Statutenänderung:
23.01.2006.
Firma neu:
WVT AG.
Sitz neu:
Zurzach.
Domizil neu:
Falkengasse 9, 5330 Zurzach.
Zweck neu:
Handel mit, Vertrieb, Verwaltung und Vermittlung von Bauleistungen, Baustoffen und Finanzierungen, Erstellung, Projektierung und Verwaltung von Immobilien, Import uind Export von Baustoffen und Konsumgütern, Handel mit, Vertrieb, Verwaltung, Finanzierung und Vermittlung von Konzepten für die Abwasserreinigung und Abfallbeseitigung, sowie Beratung, Projektierung, Verkauf und Vermittlung von Komponenten und Gesamtanlagen hierfür;
die Gesellschaft kann Filialen eröffnen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bearth, Marlies, von Sumvitg, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Hannelore, von Boswil, in Boswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Rolf Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirt, Gottlieb, von Schöfflisdorf, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gimmel, Tolbias, von Hunzenschwil, in Villigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Marc, von Wohlen AG, in Rüfenach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orawetz, Ronald, deutscher Staatsangehöriger, in Weilheim (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BUCO Consulting GmbH, in Baden, Revisionsstelle;
Flinz, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Luni di Orto Novo (IT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Zurich, (20)
Zapag-Apparate AG, in Dietikon, Handel mit und Vertrieb von Maschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2000, S. 1856).
Domizil neu:
Hasenbergstrasse 7, 8953 Dietikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hannelore, von Boswil, in Boswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sodenkamp, Friedhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Witten (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bearth, Ignaz, von Sumvitg, in Zufikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herbst, Heribert, deutscher Staatsangehöriger, in Eiterfeld (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.