Hans Mosimann
domicilié à Wetzikon, de Signau Mandats actifs: Hans Mosimann, Immenberg Garage Connecté à: Doris Mosimann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Mosimann" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Mosimann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Mosimann" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Mosimann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Mosimann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Mosimann
Commerce et réparation des automobiles et motos
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Hans Mosimann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Mosimann
Numéro de publication: HR02-1005969062, Registre du commerce Uri, (120)
Contex AG, in Schattdorf, CHE-107.367.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005686726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoller, Philipp, von Kandergrund, in Ingenbohl, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Mosimann, Hans Jakob, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böschen-Knecht, Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Scuol, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bender, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Quickborn (DE), mit Kollektivprokura zu zweien zusammen mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böschen, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Böschen, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005957108, Registre du commerce Berne, (36)
Mosimann Leitungsbau AG, in Röthenbach im Emmental, CHE-112.304.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, S.0, Publ. 1169435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Hans Ulrich, von Signau, in Röthenbach im Emmental, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Peter, von Signau, in Röthenbach im Emmental, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Mosimann-Reber, Therese, von Schangnau, in Röthenbach im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005920023, Registre du commerce Uri, (120)
Texaid-Textilverwertungs-Aktiengesellschaft, in Schattdorf, CHE-105.869.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005640086).
Statutenänderung:
19.12.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Sammlung, Sortierung, Aufbereitung und Verwertung von Textilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich bei anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böschen-Knecht, Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Darmstadt (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Hans Jakob, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bender, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Quickborn (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böschen, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Böschen, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].