Jacqueline Moser-Imholz
domicilié à Neunkirch, de Trüllikon Mandats actifs: JLM Immo AG Connecté à: Lynn Moser, Mara Moser, Jürg Christoph Moser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jacqueline Moser-Imholz" à jour.Vous suivez maintenant "Jacqueline Moser-Imholz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jacqueline Moser-Imholz" à jour.Vous suivez maintenant "Jacqueline Moser-Imholz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jacqueline Moser-Imholz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jacqueline Moser-Imholz
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Jacqueline Moser-Imholz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jacqueline Moser-Imholz
Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Moser AG Löhningen, in Löhningen, Projektierung und Erstellung von elektrischen Starkstrom-, Schwachstrom- und Telefonanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.212 vom 31.10.1996, S.6664).
Statutenänderung:
24.06.1998.
Firma neu:
J. Moser Elektro AG.
Zweck neu:
Erstellung von Elektro-Projekten, elektrischen Schwachstrom-, Starkstrom- und Telefonanlagen;
Ausführung von Installationen und Reparaturen;
Erstellung und Verkauf von elektronischen und elektrischen Steuer- und Verteilanlagen;
Kauf und Verkauf von Elektro-Anlagen, Elektro-Apparaten und Artikeln aller Art.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die J. Moser Elektro AG (neu JÜMO Elektro AG), in Löhningen. Aktiven von CHF488730.96 und Passiven von CHF433737.08 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 23. Juni 1998 und Fusionsbilanz per 01. Januar 1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erloschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [bisher: Sachübernahme: Aktiven und Passiven zum Preis von CHF100000 der Einzelfirma Moser, in Löhningen, übernommen.].
Weiteres Geschäftslokal:
Vordergasse15, 8213 Neunkirch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Theodor, von Trüllikon, in Löhningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Moser, Maria, von Trüllikon, in Löhningen, mit Einzelprokura;
Leu Treuhand AG, in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDS Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle;
Moser, Jürg, von Trüllikon, in Neunkirch, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Moser-Imholz, Jacqueline, von Trüllikon, in Neunkirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.