Rafael Mosbacher
domicilié à Zürich, de Unterengstringen Mandats actifs: VA Sports GmbH, Schalom AirCatering AG et plus Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rafael Mosbacher" à jour.Vous suivez maintenant "Rafael Mosbacher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rafael Mosbacher" à jour.Vous suivez maintenant "Rafael Mosbacher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rafael Mosbacher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rafael Mosbacher
Autre services dans l'éducation
Autres services gastronomiques
Exploitation des autres institutions financières
Autre services dans l'éducation
Autres services gastronomiques
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Rafael Mosbacher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rafael Mosbacher
Numéro de publication: HR02-1005960553, Registre du commerce Zurich, (20)
VA Sports GmbH, in Kloten, CHE-177.543.968, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665383).
Statutenänderung:
01.02.2024.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 8, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottmann, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 300.00;
Totaro, Valentino, von Kloten, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 300.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosbacher, Rafael, von Unterengstringen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 300.00.
Numéro de publication: HR02-1005166287, Registre du commerce Zurich, (20)
Schalom AirCatering AG, in Opfikon, CHE-113.315.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, S.0, Publ. 2884863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Porat, Ariel, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosbacher, Rafael, von Unterengstringen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2884863, Registre du commerce Zurich, (20)
Schalom AirCatering AG, in Opfikon, CHE-113.315.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2802403).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosbacher, Rafael, von Unterengstringen, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].