Sébastien Morisod
domicilié à Troistorrents, de Troistorrents Mandats actifs: Torgon Alpine Experience SA Connecté à: Xavier Mottet Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sébastien Morisod" à jour.Vous suivez maintenant "Sébastien Morisod".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sébastien Morisod" à jour.Vous suivez maintenant "Sébastien Morisod".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sébastien Morisod
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sébastien Morisod
Exploiter des logements de vacances
Exploiter des logements de vacances
Personnes privées avec le nom Sébastien Morisod
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sébastien Morisod
Numéro de publication: HR02-1006078790, Registre du commerce Valais, (621)
LAN SA, à Champéry, CHE-101.165.561, société anonyme (No. FOSC 144 du 28.07.2020, Publ. 1004947018).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fellay, Benoît, de Bagnes, à Morgins (Troistorrents), président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Morisod, Sébastien Roger, de Vérossaz, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1006002389, Registre du commerce Valais, (621)
Hocehaut Sàrl, à Champéry, CHE-102.735.691, société à responsabilité limitée (No. FOSC 48 du 09.03.2016, Publ. 2713655).
Nouvelle adresse:
Route de Planachaux 130, 1874 Champéry.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Duplat, Matthieu, citoyen belge, à Bruxelles (BE), gérant, avec signature collective à deux;
Duplat, Matthieu Jean V., citoyen belge, à Bruxelles (BE), gérant, avec signature collective à deux;
Fellay, Benoît François Stanislas, de Bagnes, à Morgins (Troistorrents), gérant, avec signature collective à deux;
Gariplerden, Samuel, de Fribourg, à Neuchâtel, gérant, avec signature collective à deux;
Laroche, Jean-Philippe, citoyen belge, à Bruxelles (BE), gérant, avec signature collective à deux;
Richelle, Bernard, citoyen belge, à Bruxelles (BE), gérant, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Martin, Gilles, citoyen belge, à Genval (BE), gérant, avec signature collective à deux;
Morisod, Sébastien Roger, de Vérossaz, à Monthey, gérant, avec signature collective à deux;
Vanbellingen, Rodolphe, citoyen belge, à Woluwe-Saint-Pierre (BE), gérant, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR01-1005968538, Registre du commerce Valais, (621)
Torgon Alpine Experience SA, à Vionnaz, CHE-141.538.390, Route de la Jorette 32, 1899 Torgon, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
07.02.2024.
But:
La société a pour but l'exploitation d'un centre de vacances, de logement de groupe et toutes activités annexes, telle que la restauration, la vente de divers objets et biens, ainsi que toutes activités dans le domaine du tourisme. Elle peut effectuer toute opération financière ou commerciale, notamment toute opération immobilière, en rapport avec son but ou apte à le favoriser. Elle peut, en outre, créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations financières, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, à l'exclusion des activités prohibées par la LFAIE.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 07.02.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Mottet, Xavier, de Evionnaz, à Vionnaz, administrateur unique, avec signature individuelle;
Morisod, Sébastien, de Troistorrents, à Troistorrents, directeur, avec signature individuelle.