Pierre Mollia
domicilié à Sion, de Neuchâtel Mandats actifs: Gewisa SA, RS Railsped SA et plus Connecté à: Elisa Mollia Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre Mollia" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre Mollia".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre Mollia" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre Mollia".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pierre Mollia
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pierre Mollia
Commerce avec machines
Exploitation des autres institutions financières
Commerce avec machines
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Pierre Mollia
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pierre Mollia
Numéro de publication: 1694585, Registre du commerce Valais, (626)
Swissrail SA, à Savièse, CHE-103.588.642, société anonyme (No. FOSC 182 du 20.09.2011, Publ. 6342006).
Modification des statuts:
27.08.2014.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Route de Lentine 78, 1950 Sion.
Nouveau but:
Le traitement, en Suisse et à l'étranger, de toutes affaires commerciales, financières et industrielles dans les secteurs des infrastructures, du transport et de la logistique, principalement ferroviaires (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par avis écrit.
Inscription ou modification de personne(s):
Mollia, Pierre, de Neuchâtel, à Sion, administrateur-délégué, avec signature individuelle [précédemment: à Savièse]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 5507658, Registre du commerce Valais, (626)
Vatonistr Sàrl, précédem. à Savièse, CH-626.4.011.139-6, société à responsabilité limitée (FOSC no 159 du 20.08.2007, p. 16, publ. 4072810).
Modification des statuts:
10.11.2009.
Nouveau siège:
Anniviers.
Nouvelle adresse:
c/o Immobilier Vacances Location Sàrl, Immmeuble Armina, 3961 St-Luc (Anniviers).
Nouveau but:
en Suisse et à l'étranger: la recherche et la commercialisation de produits, dispositifs, brevets, licences, marques et autres droits dans les domaines médicaux, biotechnologiques, de technologie génique, nanotechnologies, technologies annexes et cosmétiques (cf. statuts pour but complet).
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Personnes et signatures radiées:
Mollia, Pierre, de Neuchâtel, à Savièse, directeur, avec signature collective à deux;
Fiva SA, à Sierre, organe de révision. Selon déclaration du gérant du 07.11.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Numéro de publication: 5336302, Registre du commerce Valais, (626)
Swissrail SA, précédem. à Sierre, CH-626.3.004.327-9, Société anonyme (FOSC no 87 du 06.05.1999, p. 2999).
Modification des statuts:
2.11.2009.
Nouveau siège:
Savièse.
Nouvelle adresse:
Ch. de la Roua 36, 1965 Savièse.
Faits qualifiés:
[biffé: Selon convention du 13.06.1992, il est fait apport à la société d'un véhicule Fiat Tipo et de matériel informatique pour le prix de CHF 15'000.--, apport accepté pour ce montant et totalement imputé sur le capital. Selon convention du 1.05.1998, il est fait apport à la société de cinq wagons de chemin de fer pour le prix de CHF 50'000.--, apport accepté pour ce montant et totalement imputé sur le capital.].
Personne et signature radiée:
Fiva SA, à Sierre, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Mollia, Pierre, de Neuchâtel, à Savièse, administrateur-délégué, avec signature individuelle [précédemment: à Genève, administrateur unique];
AAA Audit Sàrl, à Sion (CH-626.4.011.927-4), organe de révision.