Martin Michellod
domicilié à 1936 Médières, de Val de Bagnes Mandats actifs: Fondation Manuel Michellod Connecté à: Magdalena Carmen Wyssen, Jacques Pralong, Thierry Maret et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Michellod" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Michellod".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Michellod" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Michellod".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Michellod
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Michellod
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Martin Michellod
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Michellod
Numéro de publication: HR02-1006117603, Registre du commerce Valais, (621)
Fondation Manuel Michellod, à Val de Bagnes, CHE-110.381.833, fondation (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005066750).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Michellod, Lucette, de Bagnes, à Verbier (Bagnes), présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Michellod, Martin, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: de Bagnes, à Bagnes, vice-président, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1005445890, Registre du commerce Valais, (626)
Interprofession Raclette du Valais AOP, à Conthey, CHE-115.499.181, association (No. FOSC 110 du 11.06.2018, Publ. 4282223).
Modification des statuts:
18.11.2021.
Nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 2, 1964 Conthey.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Baillifard, Eddy, de Bagnes, à Bruson (Bagnes), vice-président, avec signature collective à deux;
Michellod, Martin, de Bagnes, à Médières (Bagnes), membre, sans droit de signature;
Roman, Arnold, de Simplon, à Simplon, membre, sans droit de signature;
Stalder, Max, de Visp et Sumiswald, à Viège (Visp), membre, sans droit de signature;
Walker, Alexander, de Bitsch, à Bitsch, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Métrailler, Frédéric, de Evolène, à Evolène, vice-président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre du comité, sans droit de signature];
Coppey, Emmanuel, de Orsières, à Orsières, membre du comité, sans droit de signature;
Ecoeur, Laurent, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, membre du comité, sans droit de signature;
Lengen, Fabian, de Embd, à Zeneggen, membre du comité, sans droit de signature;
Walker, Nicolas, de Bitsch, à Brig-Glis, membre du comité, sans droit de signature;
Wegmüller, Andreas, de Walkringen, à Belfaux, membre du comité, sans droit de signature;
Guntern, Urs, de Ernen, à Brig-Glis, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 2025425, Registre du commerce Valais, (621)
Martine Michellod, Centre de massages et thérapies, à Bagnes, CHE-112.178.473, Rue de la Poste 10, 1936 Verbier, entreprise individuelle (nouvelle inscription).
But de l'entreprise:
centre de massages et thérapies.
Personne(s) inscrite(s):
Michellod, Martine, de Bagnes, à Verbier (Bagnes), titulaire, avec signature individuelle.