Stéphane Michel
domicilié à Lausanne, de Val-de-Travers Mandats actifs: Fondation SID'Action, en liquidation Connecté à: Alexandre Pahud, Monique Weber-Jobé, Sofia Arsenio Strahm Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stéphane Michel" à jour.Vous suivez maintenant "Stéphane Michel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stéphane Michel" à jour.Vous suivez maintenant "Stéphane Michel".
|
|
Stéphane Michel
domicilié à 1725 Hauterive FR, de Fribourg Mandats actifs: Stax Sports Sàrl, Ultima Interior SA et plus Connecté à: Nicolas Stéphane Thorimbert, Julie Laura Charlotte Favre, Jonas Curty et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stéphane Michel" à jour.Vous suivez maintenant "Stéphane Michel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stéphane Michel" à jour.Vous suivez maintenant "Stéphane Michel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stéphane Michel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stéphane Michel
Autres activités sociales
Services de publicité
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Autres activités sociales
Services de publicité
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Personnes privées avec le nom Stéphane Michel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stéphane Michel
Numéro de publication: 6789854, Registre du commerce Schwyz, (130)
Housekeeping GmbH, bisher in Liestal, CH-280.4.004.977-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2010, S. 5, Publ. 5835548).
Gründungsstatuten:
30.10.2001.
Statutenänderung:
04.07.2012.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Churerstrasse 168, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Erbringung von Reinigungsdienstleistungen sowie Ausführung von Küchenumbauten, Mauerwerken und Schalungen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Hundsbach (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Itin, Melanie, von Basel und Glarus, in Liestal, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vordermann, Kurt, von Basel und Glarus, in Heimersdorf (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torrado Garcia, Jose Maria, spanischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5835548, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Housekeeping GmbH, in Liestal, CH-280.4.004.977-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 5, Publ. 5247348).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Hundsbach (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5247348, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Housekeeping GmbH, bisher in Pratteln, CH-280.4.004.977-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2001, S. 8776).
Statutenänderung:
4.09.2009.
Sitz neu:
Liestal.
Domizil neu:
c/o Melanie Itin, Sonnmattweg 27, 4410 Liestal. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Hundsbach (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Uffheim (F), mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--];
Itin, Melanie, von Basel und Glarus, in Liestal, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Vordermann, Melanie, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.--];
Vordermann, Kurt, von Basel und Glarus, in Heimersdorf (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Hölstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--].