Cristian Miccoli
domicilié à Ostermundigen, de Ascona Mandats actifs: Miccoli Baumanagement GmbH, SikaBau AG Connecté à: Christoph Künzi, Lukas Marko, Nina Hasan Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cristian Miccoli" à jour.Vous suivez maintenant "Cristian Miccoli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cristian Miccoli" à jour.Vous suivez maintenant "Cristian Miccoli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Cristian Miccoli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Cristian Miccoli
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres travaux de construction
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Cristian Miccoli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Cristian Miccoli
Numéro de publication: HR01-1005965467, Registre du commerce Berne, (36)
Miccoli Baumanagement GmbH, in Ostermundigen, CHE-270.089.992, Bernstrasse 54, 3072 Ostermundigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.02.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Dienstleistungen in den Bereichen Projektleitungen, Bauleitungen, Bauführungen im Neu- und Umbauten, Sanierungen, Hoch-Tiefbau und Schwimmbadbau sowie Beratungen und Baumanagement mit allen damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Miccoli, Cristian, von Ascona, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005928844, Registre du commerce Berne, (36)
M & S Bausolution GmbH, in Ostermundigen, CHE-339.981.558, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672762).
Domizil neu:
Bernstrasse 5, 3072 Ostermundigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salerno, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Miccoli, Cristian, von Ascona, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nela, Gabriel, von Ittigen, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nela, Hamz, von Ittigen, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005672762, Registre du commerce Berne, (36)
M & S Bausolution GmbH, in Ostermundigen, CHE-339.981.558, Akazienweg 8e, 3072 Ostermundigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Planung, Bau, Unterhalt und Pflege von Garten- und Landschaftsanlagen sowie weitere Bauleistungen, Rückbau und Industrieabbrüchen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 30.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Salerno, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Miccoli, Cristian, von Ascona, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.