Ferdinand Meyer
domicilié à Düdingen, de Walchwil Mandats actifs: Inferno, Meyer Ferdinand Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ferdinand Meyer" à jour.Vous suivez maintenant "Ferdinand Meyer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ferdinand Meyer" à jour.Vous suivez maintenant "Ferdinand Meyer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ferdinand Meyer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ferdinand Meyer
Serrurerie, forge et atelier
Serrurerie, forge et atelier
Personnes privées avec le nom Ferdinand Meyer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ferdinand Meyer
Numéro de publication: HR02-1005106849, Registre du commerce Grisons
Brot Bedachungen AG, in Schluein, CHE-108.757.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2012, S.0, Publ. 6718512).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Ferdinand, von Dagmersellen, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Daniel, von Dagmersellen, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Nicole, von Dagmersellen, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brot, Guido, von Cazis, in Sumvitg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Claudio, von Dagmersellen, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7089966, Registre du commerce Zoug, (170)
Kao Switzerland AG, in Baar, CH-170.3.007.935-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, Publ. 6802216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Dr. Ferdinand J., von Grosswangen und Neuenkirch, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maile, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5238820, Registre du commerce Grisons, (350)
Brot Bedachungen AG, in Schluein, CH-350.3.000.502-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 18.07.1997, S. 5111).
Statutenänderung:
22.06.2009.
Zweck neu:
Betrieb eines Bedachungsgeschäftes;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Ardessen.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Procura-Treuhand AG, in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Claudio, von Dagmersellen, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Buchs LU];
Meyer, Ferdinand, von Dagmersellen, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Buchs LU].