Evelyn Meuter-Zürcher
domicilié à Richterswil, de Vinelz et Horgen Mandats actifs: Hafengenossenschaft Richterswil, RISA Liegenschaften AG et plus Connecté à: René Füllemann, Matthias Hirschle, Stefan Fäs et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Evelyn Meuter-Zürcher" à jour.Vous suivez maintenant "Evelyn Meuter-Zürcher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Evelyn Meuter-Zürcher" à jour.Vous suivez maintenant "Evelyn Meuter-Zürcher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Evelyn Meuter-Zürcher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Evelyn Meuter-Zürcher
Autres services de transport
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Autres services de transport
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Personnes privées avec le nom Evelyn Meuter-Zürcher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Evelyn Meuter-Zürcher
Numéro de publication: 6767848, Registre du commerce Zurich, (20)
H. Zürcher Werbedruck AG, in Richterswil, CH-020.3.929.584-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2010, S. 30, Publ. 5460112).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meuter-Zürcher, Evelyn, von Vinelz und Horgen, in Richterswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5460112, Registre du commerce Zurich, (20)
H. Zürcher Werbedruck AG, in Richterswil, CH-020.3.929.584-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2008, S. 24, Publ. 4331170).
Statutenänderung:
16.12.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 18.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sofina AG, in Feusisberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meuter-Zürcher, Evelyn, von Vinelz und Horgen, in Richterswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.