Werner Metz
domicilié à Zurich, de Düdingen Mandats actifs: Marcylo Cosmetic Sàrl en liquidation Connecté à: Christian Jean-Luc Monney Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Metz" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Metz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Metz" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Metz".
|
|
Werner Metz
domicilié à Watt, de Regensdorf Mandats actifs: Kundenschreiner - Metz Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Metz" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Metz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Metz" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Metz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Werner Metz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Werner Metz
Autres commerces avec des biens divers
Fabrication et transformation des produits du bois
Autres commerces avec des biens divers
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Werner Metz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Werner Metz
Numéro de publication: 2139411, Registre du commerce Zoug, (170)
DILLA TRADING AG, in Zug, CHE-100.153.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2012, Publ. 6589428).
Statutenänderung:
13.04.2015.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 13.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metz, Werner, von Düdingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
VERAS SOCIETE D'AUDIT SA, in Fribourg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monney, Christian, von Noréaz, in Fribourg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Marly, Sekretär des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Tinguely, Dominique, von Rechthalten, in Tafers, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1502777, Registre du commerce Zoug, (170)
Coheris Schweiz AG, in Baar, CHE-101.524.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2011, S. 23, Publ. 6031112).
Firma neu:
Coheris Schweiz AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Coheris Schweiz Ltd in liquidation) (Coheris Schweiz SA en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.04.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metz, Werner, von Düdingen, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Roux, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Prokurist, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Progressia Société Fiduciaire et de Gestion SA (CHE-107.773.730), in Fribourg, Liquidatorin.
Numéro de publication: 6704324, Registre du commerce Zoug, (170)
Chartholding AG, in Zug, CH-100.3.017.028-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 20, Publ. 5246400).
Firma neu:
Chartholding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Chartholding SA en liquidation) (Chartholding Ltd in liquidation).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.05.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metz, Werner, von Düdingen, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stockwell, Andrew James, britischer Staatsangehöriger, in Bedfordshire (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussmann, Lars, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Haussmann Treuhand AG (CH-020.3.032.930-2), in Zürich, Liquidatorin;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].