Stephan Markus Metz
domicilié à Thalwil, de Jenaz et Chur Mandats actifs: Swiss Neuromatrix - Stiftung für Bewusstseinsforschung, Terra Services GmbH et plus Connecté à: William Linton III, Franz Xaver Vollenweider, Gabriela Wiget et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stephan Markus Metz" à jour.Vous suivez maintenant "Stephan Markus Metz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stephan Markus Metz" à jour.Vous suivez maintenant "Stephan Markus Metz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stephan Markus Metz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stephan Markus Metz
Associations religieuses, politiques ou laïques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Office de notaire et avocat
Service concernant conseil aux entreprises
Services pour les banques et instituts de crédit
Fabrication d’armes et de munitions
Exploitation des autres institutions financières
Production des comestibles
Autres commerces avec des biens divers
Associations religieuses, politiques ou laïques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Office de notaire et avocat
Service concernant conseil aux entreprises
Services pour les banques et instituts de crédit
Fabrication d’armes et de munitions
Exploitation des autres institutions financières
Production des comestibles
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Stephan Markus Metz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stephan Markus Metz
Numéro de publication: HR02-1006123829, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'540 vom 16.10.2023 BPP Business Promotion Partner AG in Liquidation, in Basel, CHE-103.769.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864545).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metz, Stephan, von Chur, in Thalwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [nicht: in Zug].
Numéro de publication: HR02-1006094539, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Neuromatrix - Stiftung für Bewusstseinsforschung, in Uster, CHE-114.904.598, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raschèr, Andrea F. G., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Palmers, Johannes, von Sursee, in Weggis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metz, Stephan, von Chur, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1006066216, Registre du commerce Zoug, (170)
Terra Services GmbH, in Zug, CHE-406.720.945, Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt a) das Mieten und Vermieten von Geschäftsräumlichkeiten sowie die Übernahme von Administrationsarbeiten und Bürodienstleistungen;
b) das Eingehen von Treuhand- und treuhandähnlichen Funktionen;
c) das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur, Administration, Organisation von juristischen und natürlichen Personen;
d) das Führen von Buchhaltungen für verbundene Unternehmungen und Kunden. Die Gesellschaft kann Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zugunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen gewähren, wenn dies den Interessen der Gesellschaft förderlich ist. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, veräussern und vermitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann die mit ihrem Zweck verbundenen Tätigkeiten sowohl in der Schweiz wie auch in anderen Ländern ausüben. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, veräussern und vermitteln.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Telefax oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 11.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Teraurum GmbH (CHE-312.794.880), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Metz, Stephan, von Jenaz, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wiget, Gabriela, von Schwyz, in Zug, Prokuristin, mit Einzelprokura.