Anton J. Meile
domicilié à Grabs, de Mosnang Mandats actifs: Stiftung Vascular International, Vascular International School AG et plus Connecté à: Walter Florian Dick, Jürg Schmidli, Hardy Schumacher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton J. Meile" à jour.Vous suivez maintenant "Anton J. Meile".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton J. Meile" à jour.Vous suivez maintenant "Anton J. Meile".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anton J. Meile
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anton J. Meile
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autre services dans l'éducation
Service concernant conseil aux entreprises
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autre services dans l'éducation
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Anton J. Meile
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anton J. Meile
Numéro de publication: HR02-1004812265, Registre du commerce Nidwald, (150)
Stiftung Vascular International, in Stansstad, CHE-110.400.790, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, S.0, Publ. 2089389).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Anton, von Mosnang, in Grabs, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004609717, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
InoViL GmbH, in Buchs (SG), CHE-221.985.208, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2014, S.0, Publ. 1740699).
Statutenänderung:
29.03.2019.
Firma neu:
MEDWRX GmbH.
Domizil neu:
c/o Bösch & Rinderer Revisions AG, Bahnhofstrasse 29, 9470 Buchs SG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft führt Beratungen im Bereiche der Medizinaltechnik durch und kann damit im Zusammenhang stehenden Waren entwickeln und handeln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.] .
Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 50 Stammanteile zu CHF 100.00.-- sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Dividenden und Vermögensverteilung bei Liquidation gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meile, Anton, von Mosnang, in Grabs, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 300.00;
Weiss, Markus, von Weisslingen, in Laax, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugs- und Stimmrechtsstammanteile).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pink, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Bürmoos (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bösch, Gabriel, von Widnau, in Grabs, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1740699, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
InoViL GmbH, in Buchs SG, CHE-221.985.208, c/o Treuhand- und Revisionsbüro Walter Bösch, Buchs SG, Steuer- und Bilanzpraxis, Bahnhofstrasse 29, 9470 Buchs, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.09.2014.
Zweck:
Durchführung von Beratungen im Bereich der Medizinaltechnik;
kann in diesem Zusammenhang Waren entwickeln und handeln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. .
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Dividenden und Vermögensverteilung bei Liquidation gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Meile, Anton, von Mosnang, in Grabs, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 300.00;
Weiss, Markus, von Weisslingen, in Laax, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugs- und Stimmrechtsstammanteile).