Jasmin Meier-Schürch
domicilié à Flaach, de Flaach et Sumiswald Mandats actifs: APD Auen Pflege Dienst AG Connecté à: Anton Meier Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jasmin Meier-Schürch" à jour.Vous suivez maintenant "Jasmin Meier-Schürch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jasmin Meier-Schürch" à jour.Vous suivez maintenant "Jasmin Meier-Schürch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jasmin Meier-Schürch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jasmin Meier-Schürch
Jardinage et aménagements paysagers
Jardinage et aménagements paysagers
Personnes privées avec le nom Jasmin Meier-Schürch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jasmin Meier-Schürch
Numéro de publication: HR02-1005806921, Registre du commerce Zurich, (20)
APD Auen Pflege Dienst AG, in Flaach, CHE-113.597.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breiter, Barbara, von Flaach und Neunkirch, in Flaach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Breiter, Hanspeter, von Flaach, in Flaach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Schürch, Jasmin, von Flaach und Sumiswald, in Flaach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005654769, Registre du commerce Zurich, (20)
Naturenergie und Handels AG, in Flaach, CHE-112.890.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2006, S.17, Publ. 3348208). Gemäss Erklärung vom 30.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Anton, von Flaach, in Flaach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier-Schürch, Jasmin, von Flaach und Sumiswald, in Flaach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter-Kaiser, Karin, von Trüllikon und Grellingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübscher, Martin, von Wattenwil, in Gachnang, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Störchli, Ramon, von Münchwilen (TG), in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004890159, Registre du commerce Zurich, (20)
APD Auen Pflege Dienst AG, in Flaach, CHE-113.597.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2020, Publ. 1004881794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Schürch, Jasmin, von Flaach und Sumiswald, in Flaach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.