Nicole Maurer
domicilié à Olten, de Allemagne Mandats actifs: MosaikUndMehr - Nicole Maurer Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicole Maurer" à jour.Vous suivez maintenant "Nicole Maurer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicole Maurer" à jour.Vous suivez maintenant "Nicole Maurer".
|
|
Nicole Maurer
domicilié à Gebenstorf, de Malters Mandats actifs: Wetzel Verwaltungs AG, Wetzel AG Connecté à: Martin Maurer, Yves Hürlimann, Martin Maurer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicole Maurer" à jour.Vous suivez maintenant "Nicole Maurer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicole Maurer" à jour.Vous suivez maintenant "Nicole Maurer".
|
|
Nicole Maurer
domicilié à St. Gallen, de Zürich Mandats actifs: mabema ag Connecté à: Reinhard Maurer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicole Maurer" à jour.Vous suivez maintenant "Nicole Maurer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicole Maurer" à jour.Vous suivez maintenant "Nicole Maurer".
|
|
Nicole Maurer
domicilié à Hittnau, de Glattfelden Mandats actifs: Stiftung für Selbst-, Sozial- und Nothilfe in der Landwirtschaft Connecté à: Heinz Hess, Hansjörg Hassler Tester, Christian Kohli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicole Maurer" à jour.Vous suivez maintenant "Nicole Maurer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicole Maurer" à jour.Vous suivez maintenant "Nicole Maurer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nicole Maurer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nicole Maurer
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Gestion d’entreprise et administration
Jardinage et aménagements paysagers
Exploitation des autres institutions financières
Associations religieuses, politiques ou laïques
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Gestion d’entreprise et administration
Jardinage et aménagements paysagers
Exploitation des autres institutions financières
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Nicole Maurer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nicole Maurer
Numéro de publication: HR02-1005939206, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung für Selbst-, Sozial- und Nothilfe in der Landwirtschaft, in Brugg, CHE-112.691.670, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005402474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spychiger, Marianne, von Langenthal, in Tramelan, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Nicole, von Glattfelden, in Hittnau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005784720, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
mabema ag, in Diepoldsau, CHE-108.749.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, S.0, Publ. 3326021).
Statutenänderung:
13.06.2023.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 05.04.2023 auf die neu gegründete Zagalzel Invest AG, in Diepoldsau (CHE-454.710.814), und die neu gegründete BEP Invest AG, in Diepoldsau (CHE-327.577.191), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 340'000.00 herabgesetzt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland sowie das Erbringen und Durchführen von Finanz- und Verwaltungsgeschäften und damit verbundenen Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Lizenzen und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, vergeben, veräussern und erwerben sowie im Zusammenhang mit ihrem Zweck im In- und Ausland Liegenschaften erwerben. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Darlehen, Garantie- und Sicherheitsbestellungen tätigen, auch wenn sie im ausschliesslichen Interesse von anderen Gesellschaften oder Personen liegen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Aktienkapital neu:
CHF 170'000.00 [bisher: CHF 510'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 170'000.00 [bisher: CHF 510'000.00].
Aktien neu:
17'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 51'000 Namenaktien zu CHF 10.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (FL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern (Oberriet SG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Reinhard, von Zürich und Rorschach, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Rorschach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Maurer, Nicole, von Zürich, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005738795, Registre du commerce Argovie, (400)
REIST PARTNER AG, in Aarau, CHE-106.362.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2013, S.0, Publ. 7006264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Nicole, von Schmiedrued, in Hunzenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santana Uranga, Marcos, von Küttigen, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Santana, Marcos, spanischer Staatsangehöriger, in Küttigen];
Stoffel, Bernhard, von Vals, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.