Paul Mathieu
domicilié à Leuk Stadt, de Albinen Mandats actifs: Bäckerei A. Mathieu-Zumstein AG Connecté à: Annelise Mathieu Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Mathieu" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Mathieu".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Mathieu" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Mathieu".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Paul Mathieu
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Paul Mathieu
Production de produits de boulangerie
Production de produits de boulangerie
Personnes privées avec le nom Paul Mathieu
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Paul Mathieu
Numéro de publication: HR02-1005441319, Registre du commerce Valais, (600)
Bäckerei A. Mathieu-Zumstein AG, in Leuk, CHE-105.756.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2003, S.15, Publ. 1002406).
Domizil neu:
Hauptplatz 7, 3953 Leuk Stadt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HRT Revisions AG, in Sitten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathieu, Paul, von Albinen, in Susten (Leuk), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Mathieu, Annelise, von Albinen, in Susten (Leuk), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gastroconsult AG (CHE-450.321.810), in Brig (Brig-Glis), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3276886, Registre du commerce Valais
Quartz d'Hormy SA, précédem. à Sion, CH-626.3.001.247-8, exploitation de carrières de silice naturelle, l'extraction de quartz et de tous sous-produits ainsi que l'exploitation de terrains agricoles, etc. Société anonyme (FOSC no 41 du 28.02.2000, p. 1361).
Modification des statuts:
25.02.2006.
Nouvelle raison sociale:
PAMSA Consulting Management SA.
Nouveau siège:
Sierre.
Nouvelle adresse:
c/o Paul-Albert Mathieu, Fraternité 48, 3976 Noës.
Nouveau but:
Conseils et assistance en matière de management et d'organisation d'entreprises, d'industries ou multinationales, actives dans le domaine du droit, des services, fiduciaires, des prestations financières et technologiques de pointe et de la gestion d'affaires, notamment dans l'Union Européenne et toutes affaires convergentes.
Personnes et signatures radiées:
Mathieu, Guy-Philippe, de Albinen et Chalais, à Zürich, administrateur unique, avec signature individuelle;
Sutter Kontrol AG, à Zürich, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Mathieu, Paul-Albert, de Chalais et Albinen, à Noës (Sierre), administrateur unique, avec signature individuelle;
Fiduciaire Fidag SA, succursale de Sion, à Sion, organe de révision.
Numéro de publication: 2311402, Registre du commerce Zurich, (20)
Matech Industries SA, in Zürich, Organisation von industriellen Arbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 01.12.2003, S. 18, Publ. 2006164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dorsaz, François, von Fully, in Fully, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathieu, René-Pierre, von Albinen und Chalais, in Sion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathieu, Paul-Albert, von Chalais, in Sierre, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].