Béatrice Masson Giroud
domicilié à Fully, de Val de Bagnes et Martigny Mandats actifs: Fondation Notariat Suisse Connecté à: Regina Wenger, David Fuhrer, Frédéric François Cyrus Hank et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Béatrice Masson Giroud" à jour.Vous suivez maintenant "Béatrice Masson Giroud".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Béatrice Masson Giroud" à jour.Vous suivez maintenant "Béatrice Masson Giroud".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Béatrice Masson Giroud
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Béatrice Masson Giroud
Associations et fédérations
Associations et fédérations
Personnes privées avec le nom Béatrice Masson Giroud
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Béatrice Masson Giroud
Numéro de publication: HR02-1005210879, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation Notariat Suisse, in Bern, CHE-111.780.696, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2020, Publ. 1004871705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Valérie, von Genève, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masson Giroud, Béatrice, von Val de Bagnes, in Fully, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2859085, Registre du commerce Valais, (621)
SI Otemma SA Verbier, Martigny, à Martigny, CHE-102.698.475, société anonyme (No. FOSC 46 du 06.03.2012, Publ. 6582040).
Modification des statuts:
20.05.2016.
Nouvelle raison sociale:
SI Otemma SA.
Nouveau siège:
Bagnes.
Nouvelle adresse:
c/o Swiss Tax Services SA, Place Centrale 10, 1936 Verbier.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 500.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 100 actions de CHF 500.00 au porteur]. Selon déclaration du 20.05.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Masson Giroud, Béatrice, de Bagnes et Martigny, à Martigny, administratrice unique, avec signature individuelle;
Fiduciaire Dini & Chappot SA (CH-621.2.003.714-6), à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Tornay, Louis, de Orsières, à Orsières, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 4213940, Registre du commerce Valais
SI Otemma SA Verbier, à Bagnes, CH-621.3.001.000-6, acquisition, vente, échange, construction, location, financement, exploitation, gérance d'immeubles, etc... (FOSC no 28 du 09.03.1995, p. 1343).
Personne et signature radiée:
Masson, André, de Bagnes, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Masson Giroud, Béatrice, de Bagnes et Martigny, à Martigny, administratrice unique, avec signature individuelle.