Nicéforo Alejandro Martinez Gomez
domicilié à Evilard, de Evilard Mandats actifs: Cemex Innovation Holding AG, Zweigniederlassung Brügg BE, Cemex Innovation Holding AG Connecté à: Jasminka Barbaric, Jesus Gumaro Cavazos Garza, Maria Fernanda Gonzales Govela et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicéforo Alejandro Martinez Gomez" à jour.Vous suivez maintenant "Nicéforo Alejandro Martinez Gomez".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicéforo Alejandro Martinez Gomez" à jour.Vous suivez maintenant "Nicéforo Alejandro Martinez Gomez".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nicéforo Alejandro Martinez Gomez
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nicéforo Alejandro Martinez Gomez
Gestion d’entreprise et administration
Gestion d’entreprise et administration
Personnes privées avec le nom Nicéforo Alejandro Martinez Gomez
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nicéforo Alejandro Martinez Gomez
Numéro de publication: HR02-1005182437, Registre du commerce Berne, (36)
Cemex Innovation Holding AG, Zweigniederlassung Brügg BE, in Brügg, CHE-403.871.743, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943380).
Hauptsitz in:
Zug.
Domizil neu:
Römerstrasse 13, 2555 Brügg BE.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chapelat, Julien Olivier Yann, französischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez Gomez, Nicéforo Alejandro, von Evilard, in Evilard, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift beschränkt auf die Zweigniederlassung [bisher: mexikanischer Staatsangehöriger, Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung].
Numéro de publication: HR01-1004943380, Registre du commerce Berne, (36)
Cemex Innovation Holding AG, Zweigniederlassung Brügg BE, in Brügg, CHE-403.871.743, c/o Cemex Research Group AG, Römerstrasse 13, 2555 Brügg BE, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-109.294.363.
Firma Hauptsitz:
Cemex Innovation Holding AG (Cemex Innovation Holding SA) (Cemex Innovation Holding Ltd.).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zug.
Eingetragene Personen:
Chapelat, Julien Olivier Yann, französischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung;
Martinez Gomez, Nicéforo Alejandro, mexikanischer Staatsangehöriger, in Evilard, Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung.
Numéro de publication: HR02-1004683924, Registre du commerce Zoug, (170)
CEMEX TRADEMARKS HOLDING Ltd., bisher in Brügg, CHE-109.294.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004665997).
Statutenänderung:
11.07.2019. 19.07.2019.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erwerb, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen aller Art an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere, jedoch nicht ausschliesslich, solche welche sich vorwiegend mit dem Schutz, der Verwaltung und Verwertung von Marken befassen;
Begründung, Besitz, Nutzung, Bewirtschaftung, Lizenzierung, Weiterentwicklung, Unterhalt, Verwertung, Verwaltung, Pflege und Schutz von Rechten an geistigem und gewerblichem Eigentum, insbesondere von Marken, Patenten, Urheberrechten, Know-how und anderen immateriellen Vermögenswerten und an den Vermögenswerten, welche diese gewähren;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinez Gomez, Nicéforo Alejandro, mexikanischer Staatsangehöriger, in Evilard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matthey, Sebastien Michael, von La Chaux-de-Fonds, in Biel/Bienne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chapelat, Julien Olivier Yann, französischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zampini, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Resendez Saleh, Homero Gabriel, mexikanischer Staatsangehöriger, in Cham, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodriguez Soto, José David, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deburaux, Cyril Anthony Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.