Fritz Andreas Marti
domicilié à Langenthal, de Seeberg Mandats actifs: Marti Inneneinrichtungen AG Connecté à: Jakob Marti Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Andreas Marti" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Andreas Marti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Andreas Marti" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Andreas Marti".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fritz Andreas Marti
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fritz Andreas Marti
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Personnes privées avec le nom Fritz Andreas Marti
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fritz Andreas Marti
Numéro de publication: 5032464, Registre du commerce Berne, (36)
Marti Inneneinrichtungen AG, in Oberönz, CH-053.3.007.147-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2006, S. 3, Publ. 3416950).
Statutenänderung:
24.11.2008.
Sitz neu:
Herzogenbuchsee.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Innendekorationsgeschäftes und einer Sattlerei. Sie bezweckt ferner das Verlegen von textilen, Kunststoff- und Parkett-Bodenbelägen. Sie betreibt ferner eine Bettzeugreinigung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMU Revipartner AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Jakob, von Seeberg, in Oberönz (Herzogenbuchsee), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Aarwangen];
Marti, Fritz Andreas, von Seeberg, in Langenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Oberönz].
Registre du commerce Berne, (36)
Marti Inneneinrichtungen AG, in Oberönz, Betrieb eines Innendekorationsgeschäftes und einer Sattlerei, Verlegen von textilen, Kunststoff- und Parkettbelägen, Bettzeugreinigung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2000, S. 3069).
Statutenänderung:
12.02.2002. [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 27.02.1990 ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Hans, von Seeberg, in Oberönz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Marti-Scheidegger, Gertrud, von Seeberg, in Oberönz, Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Fritz Andreas, von Seeberg, in Oberönz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marti, Jakob, von Seeberg, in Aarwangen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberönz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Berne, (36)
Marti Inneneinrichtungen AG, in O b e r ö n z, Betrieb eines Innendekorationsgeschäftes und einer Sattlerei, Verlegen von textilen, Kunststoff- und Parkettbelägen, Bettzeugreinigung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.1999, S. 8633).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Fritz Andreas, von Seeberg, in Oberönz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Jakob, von Seeberg, in Oberönz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.