Markus Marthaler
domicilié à Bülach, de Frauenkappelen Mandats actifs: Markus Marthaler, PanExel, Gastrobildung GmbH et plus Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Marthaler" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Marthaler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Marthaler" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Marthaler".
|
|
Markus Marthaler
domicilié à Lyssach, de Bern Mandats actifs: Brunnengenossenschaft Lyssach Connecté à: Peter Schläfli, Walter Schär, Hans Peter Iseli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Marthaler" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Marthaler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Marthaler" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Marthaler".
|
|
Markus Marthaler
domicilié à Schmitten (Albula), de Niederhasli Mandats actifs: Golden Hawk Invest AG, Sportcars Rental GmbH et plus Connecté à: Armando Conrad, Michael Nussbaum, Daniel Sandro Iten et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Marthaler" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Marthaler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Marthaler" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Marthaler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Marthaler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Marthaler
Placement de main d'œuvre
Autres ecoles secondaires
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Gestion de fonds
Location de véhicules
Placement de main d'œuvre
Autres ecoles secondaires
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Gestion de fonds
Location de véhicules
Personnes privées avec le nom Markus Marthaler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Marthaler
Numéro de publication: HR02-1006002675, Registre du commerce Zurich, (20)
Golden Hawk Invest AG, in Zürich, CHE-109.686.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004920946).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hengärtner, Otto, von Birwinken, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Armando, von Sils im Domleschg, in Sils im Domleschg, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Marthaler, Markus, von Niederhasli, in Schmitten (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005864299, Registre du commerce Lucerne, (100)
CFL Capital GmbH, in Luzern, CHE-453.439.939, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marthaler, Markus, von Niederhasli, in Illnau-Effretikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Christian Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lenz, Anne, von Luzern, in Luzern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005827409, Registre du commerce Zurich, (20)
Stebler AG, Vermögensverwaltung, in Zürich, CHE-110.255.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182353).
Statutenänderung:
21.08.2023.
Zweck neu:
Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Vermögensverwalter im Sinne von Art. 17 FINIG. Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung gemäss Art. 19 Abs. 1 FINIG, und die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften und Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte sowohl auf eigene Rechnung als auch auf Rechnung Dritter aus. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, dir mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Armando, von Sils im Domleschg, in Sils im Domleschg, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grüningen];
Iten, Daniel Sandro, von Unterägeri, in Würenlos, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marthaler, Markus, von Niederhasli, in Schmitten (GR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Illnau-Effretikon];
Nussbaum, Michael, von Wattenwil, in Birmensdorf (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scrugli, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caflisch-Günther, Bettina Nicoline, von Chur, in Buchs (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].