Claude Maillard
domicilié à Leytron, de Leytron Mandats actifs: Chatriand, Huguet, Maillard et Cie Connecté à: Tell Chatriand, Ubald Huguet, Roland Maillard et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Maillard" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Maillard".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Maillard" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Maillard".
|
|
Claude Maillard
domicilié à Fribourg, de Rue Mandats actifs: FONDATION MARIE DE LA PROVIDENCE Connecté à: Rosa Infanger, Marie-Theres Wellinger, Angela Büchel Sladkovic et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Maillard" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Maillard".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Maillard" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Maillard".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claude Maillard
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claude Maillard
Commerce de détail de produits des loisirs
Associations religieuses, politiques ou laïques
Commerce de détail de produits des loisirs
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Claude Maillard
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claude Maillard
Numéro de publication: HR02-1005923407, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung der Basler Freimaurerloge "Zur Freundschaft und Beständigkeit", in Basel, CHE-113.288.070, Stiftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Patrik-Philipp, von Basel und Schaffhausen, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Claude, von Billens-Hennens, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tröster, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fredenhagen, Andreas, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Recher, Daniel, von Ziefen, in Ziefen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005120265, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung der Basler Freimaurerloge "Zur Freundschaft und Beständigkeit", in Basel, CHE-113.288.070, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3765105).
Urkundenänderung:
09.02.2021.
Zweck neu:
Die Stiftung unterstützt wohltätige Werke und Bedürftige. Sie fördert ethische und moralische Grundwerte in der Gesellschaft sowie freimaurerische Anliegen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mickler, Dr. Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinsen, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Werner R., von Basel, in Möhlin, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tröster, Thomas, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maillard, Claude, von Billens-Hennens, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Subotic, Ivan, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1276921, Registre du commerce Zurich, (20)
Sammelstiftung Zusatzvorsorge Swiss Life, in Zürich, CHE-109.733.003, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7200702). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guillod, Michel, von Bas-Vully, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Claude, von Billens-Hennens, in Sissach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barblan, Patrick, von Valsot, in Würenlos, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, André, von Luzern, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.