Jean-Marc Magnenat
domicilié à Bex, de Vaulion Mandats actifs: Broc'Insolite Sàrl en liquidation, Carpe Diem Invest SA et plus Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Marc Magnenat" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Marc Magnenat".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Marc Magnenat" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Marc Magnenat".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jean-Marc Magnenat
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jean-Marc Magnenat
Services de traduction
Exploitation des sociétés de participation
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Services de traduction
Exploitation des sociétés de participation
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Jean-Marc Magnenat
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jean-Marc Magnenat
Numéro de publication: HR02-1005489699, Registre du commerce Valais, (626)
Freelance Consulting Sàrl, précédemment à Saillon, CHE-105.044.471, société à responsabilité limitée (No. FOSC 64 du 31.03.2017, Publ. 3439173).
Modification des statuts:
29.04.2022.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Rue des Rosales 31, 1994 Aproz (Nendaz).
Nouveau but:
La société a pour but toutes prestations de services, notamment de gestion administrative et comptable, de secrétariat administratif, de gestion, suivi et conseil dans le domaine d'organisation d'événements de toutes natures. La société peut poursuivre son but par toutes opérations - spécialement par tous contrats.
sans limitation:
quant à leur localisation - en Suisse ou à l'étranger;
quant à leur objet - qu'il s'agisse de propriété matérielle (mobilière ou immobilière) ou intellectuelle ou de services;
quant à leur exécution - que cc soit par la société, par des succursales de la société, par des participations dans d'autres sociétés ou par des sous-traitants. La société peut en outre conclure des contrats de prêt avec ses associés, en qualité de débitrice ou de créancière, ou leur accorder des garanties, si cela favorise ses intérêts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carpe Diem Invest SA (CHE-109.352.428), à Ursy, associée, pour une part sociale de CHF 20'000.00;
Barrat, Madeleine, de Lausanne, à Préverenges, gérante, avec signature individuelle, ;
Magnenat, Jean-Marc, de Vaulion, à Ursy, directeur, avec signature individuelle, .
Inscription ou modification de personne(s):
Magnenat, Alison, de Vaulion, à Sion, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00.
Numéro de publication: 3439173, Registre du commerce Valais, (621)
Freelance Consulting Sàrl, à Saillon, CHE-105.044.471, société à responsabilité limitée (No. FOSC 22 du 01.02.2012, Publ. 6530654).
Modification des statuts:
21.03.2017.
Nouvelle adresse:
Route du Centre Thermal 8, 1913 Saillon.
Nouveau but:
toutes prestations de services, notamment de conseils dans le domaine de la comptabilité, de la finance, d'assurances et de secrétariat (cf. statuts pour but complet).
Inscription ou modification de personne(s):
Carpe Diem Invest SA (CHE-109.352.428), à Ursy, associée, pour une part sociale de CHF 20'000.00 [précédemment: Carpe Diem Invest SA (CH-550.1.026.823-8), à Leysin, associée sans droit de signature];
Barrat, Madeleine, de Lausanne, à Préverenges, gérante, avec signature individuelle [précédemment: à Echandens];
Magnenat, Jean-Marc, de Vaulion, à Ursy, directeur, avec signature individuelle.