Christof Lutz
domicilié à Bremgarten, de Medel (Lucmagn) Mandats actifs: Türenfabrik Safenwil AG Connecté à: Markus Rüedin, Christian Salz, Andreas Brägger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christof Lutz" à jour.Vous suivez maintenant "Christof Lutz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christof Lutz" à jour.Vous suivez maintenant "Christof Lutz".
|
|
Christof Lutz
domicilié à Chur, de St. Gallen Mandats actifs: gradus GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christof Lutz" à jour.Vous suivez maintenant "Christof Lutz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christof Lutz" à jour.Vous suivez maintenant "Christof Lutz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christof Lutz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christof Lutz
Fabrication et transformation des produits du bois
Fourniture de services informatiques
Fabrication et transformation des produits du bois
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Christof Lutz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christof Lutz
Numéro de publication: HR02-1005927891, Registre du commerce Grisons
gradus GmbH, in Domat/Ems, CHE-112.007.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, S.0, Publ. 2483405).
Statutenänderung:
21.12.2023.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
Scalettastrasse 26, 7000 Chur.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Informatikdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks direkt oder indirekt förderlich sein können. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sowie andere Unternehmungen erwerben oder erworbene Unternehmungen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, sofern die dafür allenfalls notwendigen Bewilligungen vorliegen. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Karin, von St. Gallen, in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Christof, von St. Gallen, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Domat/Ems, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 2483405, Registre du commerce Grisons, (350)
gradus GmbH, bisher in St. Gallen, CHE-112.007.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2015, Publ. 1999375).
Gründungsstatuten:
10.09.2004.
Statutenänderung:
05.11.2015.
Sitz neu:
Domat/Ems.
Domizil neu:
Via Calanda 33, 7013 Domat/Ems.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 10.09.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Hardware, Software, Bücher, einen Tisch sowie Büromaterial zum Preis von höchstens CHF 5'000.-- zu erwerben.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Christof, von St. Gallen, in Domat/Ems, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in St. Gallen];
Lutz, Karin, von St. Gallen, in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Tenna].
Numéro de publication: 1441871, Registre du commerce Grisons, (350)
Stiftung Signina, in Safiental, CHE-109.675.104, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2014, Publ. 1427407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinsli, Erich, von Safien, in Safien-Platz (Safien), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lutz, Christof, von St. Gallen, in Tenna, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Arthur, von Valendas, in Valendas, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchli, Daniel Walter, von Safiental, in Safien-Platz (Safiental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buchli, Thomas, von Safiental, in Tenna (Safiental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Benedikt, von Safiental, in Valendas (Safiental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.