Armando Lustro
domicilié à Melano, de Bissone Mandats actifs: Framework AG, GADO style AG Connecté à: Placido Geraldo Egitto, Placido Geraldo Egitto Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Armando Lustro" à jour.Vous suivez maintenant "Armando Lustro".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Armando Lustro" à jour.Vous suivez maintenant "Armando Lustro".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Armando Lustro
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Armando Lustro
Commerce de biens de consommation
Exploitation des autres institutions financières
Commerce de biens de consommation
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Armando Lustro
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Armando Lustro
Numéro de publication: 2599915, Registre du commerce Berne, (36)
Framework S.A., à La Neuveville, CHE-106.062.201, société anonyme (No. FOSC 222 du 16.11.2015, Publ. 2483153).
Inscription ou modification de personne(s):
Faesch, Alexandre, de Basel, à Wollerau, vice-président, avec signature individuelle [précédemment: à Neuchâtel];
Egitto, Placido Geraldo, de Luzein, à Aarau, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Lustro, Armando, de Bissone, à Melano, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1510547, Registre du commerce Zurich, (20)
Diesel Swiss SA, in Zürich, CHE-106.105.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2006, S. 19, Publ. 3351282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tosin, Marina, italienische Staatsangehörige, in Bassano del Grappa (IT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lustro, Armando, von Bissone, in Bissone, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Link, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Kaarst (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barreca, Manuel, italienischer Staatsangehöriger, in Strambino (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egitto, Placido Geraldo, italienischer Staatsangehöriger, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CHE-475.755.395), in Lugano, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].
Numéro de publication: 3351282, Registre du commerce Zurich, (20)
Diesel Swiss SA, bisher in Balerna, CH-524.3.000.167-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2003, S. 15).
Gründungsstatuten:
19.11.1993.
Statutenänderung:
6.04.2006.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Walchestrasse 25, 8006 Zürich.
Zweck neu:
Gegenstand der Gesellschaft ist der Einzel- und Grosshandel mit Bekleidungsartikeln sowie Modeaccessoires jeder Art. Sie kann sämtliche Tätigkeiten ausüben, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftsgegenstand zusammenhängen, sowie Handelsartikel importieren und exportieren, Zweigstellen und Niederlassungen eröffnen, sich an anderen Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand beteiligen, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB bzw. durch persönliche Benachrichtigung, soweit sämtliche Aktionäre bekannt sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soldati-Ferrari, Maruska, von Bironico und Vernate, in Torricella-Taverne, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Battaglia, Dr. Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Busto Arsizio (IT), Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Aliotta-Hasler, Evelyne, von Stäfa und Zürich, in Barbengo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Lugano, Revisionsstelle [wie bisher];
Tosin, Marina, italienische Staatsangehörige, in Bassano del Grappa (IT), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Egitto, Placido Geraldo, italienischer Staatsangehöriger, in Buchs AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lustro, Armando, von Bissone, in Bissone, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.