Josef Niklaus Lustenberger
domicilié à Hergiswil, de Entlebuch Mandats actifs: fivestar ag, DINA Immobilien AG Connecté à: Sandro Koller, Thomas Alois Koller, Sandra Lustenberger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Niklaus Lustenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Niklaus Lustenberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Niklaus Lustenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Niklaus Lustenberger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Josef Niklaus Lustenberger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Josef Niklaus Lustenberger
Services sportifs
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services sportifs
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Josef Niklaus Lustenberger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Josef Niklaus Lustenberger
Numéro de publication: HR02-1006081696, Registre du commerce Nidwald, (150)
Poli Bau AG, in Hergiswil (NW), CHE-473.621.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2023, Publ. 1005880665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Josef Niklaus, von Entlebuch, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Poli, Angelo, von Huttwil, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005904937, Registre du commerce Obwald, (140)
fivestar gmbh, in Engelberg, CHE-449.501.601, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2023, Publ. 1005894249).
Statutenänderung:
30.11.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.11.2023 und Bilanz per 27.11.2023 mit Aktiven von CHF 1'419'178.61 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'243'128.83 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
fivestar ag.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Erich, von Menznau, in Hergiswil NW, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
DINA Immobilien AG (CHE-107.716.554), in Hergiswil NW, Gesellschafterin;
swiss five star ag (CHE-367.340.399), in Engelberg, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Thomas Alois, von Grossdietwil, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Koller, Sandro, von Grossdietwil, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lustenberger, Josef Niklaus, von Entlebuch, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004570702, Registre du commerce Nidwald, (150)
DINA Immobilien AG, in Hergiswil (NW), CHE-107.716.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435925).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Josef Niklaus, von Entlebuch, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lustenberger, Sandra, von Entlebuch, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].