Gabriel Lurz
domicilié à Männedorf, de Mellingen Mandats actifs: Galu, G. Lurz Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gabriel Lurz" à jour.Vous suivez maintenant "Gabriel Lurz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gabriel Lurz" à jour.Vous suivez maintenant "Gabriel Lurz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gabriel Lurz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gabriel Lurz
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Gabriel Lurz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gabriel Lurz
Numéro de publication: 4307473, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Klubhaus der Fischer-Vereinigung Männedorf-Stäfa-Uetikon, in Stäfa, CHE-100.479.560, Genossenschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2010, Publ. 5795840).
Domizil neu:
c/o Kurt Frischknecht, Gerenstrasse 2, 8712 Stäfa.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauer, Hanspeter, von Hombrechtikon, in Stäfa, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lurz, Gabriel, von Mellingen, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Christa, von Eriswil, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Peter, von Meilen, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Kurt, von Schwellbrunn, in Stäfa, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheller, Karl, von Langnau am Albis, in Stäfa, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Monika, von Schötz, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5290850, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Klubhaus der Fischer-Vereinigung Männedorf-Stäfa-Uetikon, in Männedorf, CH-020.5.900.633-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2002, S. 19, Publ. 591520). Gemäss Erklärung vom 01.08.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Ostheim, Peter, von Zürich, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Becker, Erich, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Josef, von Trimmis, in Männedorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Kurt, von Schwellbrunn, in Stäfa, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lurz, Gabriel, von Mellingen, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Christa, von Eriswil, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Galu, G. Lurz, bisher in Kloten, Handel mit Waren aller Art, Einzelfirma (SHAB Nr. 100 vom 26.05.1989, S. 2169).
Sitz neu:
Männedorf.
Domizil neu:
Haldenstrasse 67, 8708 Männedorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lurz, Gabriel, von Mellingen, in Männedorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Itingen].