Dr. Pawel Lurje
domicilié à Basel, de Allemagne Mandats actifs: Blagomanz AG Connecté à: Cona Goneva, Hans-Georg Yourievsky, Ljubov Manz-Lurje Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Pawel Lurje" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Pawel Lurje".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Pawel Lurje" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Pawel Lurje".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pawel Lurje
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pawel Lurje
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Pawel Lurje
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pawel Lurje
Numéro de publication: 4214997, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Top-Inn SA, in Basel, CHE-102.354.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890801).
Firma neu:
Top-Inn SA in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.04.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lurje, Dr. Pawel, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6787782, Registre du commerce Zoug, (170)
Blagomanz AG, in Zug, CH-170.3.017.771-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, Publ. 6503366).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lurje, Dr. Pawel, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bingen am Rhein (DE)].
Numéro de publication: 1260660, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Top-Inn SA, in Basel, Restaurant usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 09.04.1997, S. 2354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manz, Caspar Ernst, von Zürich und Wila, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manz, Ljubov, von Zürich und Wila, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lurje, Dr. Pawel, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.