Mats Lundin
domicilié à Zürich, de Schweden et Zürich Mandats actifs: Mats Lundin, CELYNX AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mats Lundin" à jour.Vous suivez maintenant "Mats Lundin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mats Lundin" à jour.Vous suivez maintenant "Mats Lundin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mats Lundin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mats Lundin
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres activités libérales
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres activités libérales
Personnes privées avec le nom Mats Lundin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mats Lundin
Numéro de publication: 4177967, Registre du commerce Zurich, (20)
Mats Lundin, in Zürich, CHE-296.977.776, Im Tiergarten 36, 8055 Zürich, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Das Unternehmen bezweckt das Angebot von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Projektentwicklung von Energiesystemen.
Eingetragene Personen:
Lundin, Mats, von Zürich, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3960889, Registre du commerce Zurich, (20)
Celynx Energy Solutions GmbH, in Zürich, CHE-112.844.821, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, Publ. 4800808).
Statutenänderung:
30.11.2017.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.11.2017 und Bilanz per 30.06.2017 mit Aktiven von CHF 73'134.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 43'435.01 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
CELYNX AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung und Verkauf von Energiesystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lundin, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3537777, Registre du commerce Zurich, (20)
Nemosin FES AG, in Zürich, CHE-114.617.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2881981).
Statutenänderung:
27.04.2017.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
c/o ggm + partner Treuhand AG, Untere Dorfstrasse 14, 8700 Küsnacht ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lundin, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturén, Carl Olof Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Kachowka (UA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Porokhnyak, Yaroslav, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurzhos, Nicolas, von Lausanne, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.