Alfred O. gen. Fredi Luginbühl
domicilié à Ramlinsburg, de Oberthal et Bern Mandats actifs: B-Reisen AG in Liquidation, Bestattungen Hans Heinis AG et plus Connecté à: Cyrill A. Thoma, Lidija Thoma, Andrea Barbara Balduini et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred O. gen. Fredi Luginbühl" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred O. gen. Fredi Luginbühl".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred O. gen. Fredi Luginbühl" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred O. gen. Fredi Luginbühl".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alfred O. gen. Fredi Luginbühl
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alfred O. gen. Fredi Luginbühl
Agences de voyage et voyagistes
Pompes funèbres
Transformation de la pierre naturelle
Fourniture de services informatiques
Agences de voyage et voyagistes
Pompes funèbres
Transformation de la pierre naturelle
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Alfred O. gen. Fredi Luginbühl
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alfred O. gen. Fredi Luginbühl
Numéro de publication: HR02-1005566837, Registre du commerce Berne, (36)
B-Reisen AG, in Bern, CHE-106.765.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180588).
Firma neu:
B-Reisen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.09.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Martin, von Schangnau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Alfred, von Bern, in Ramlinsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005180588, Registre du commerce Berne, (36)
Schär Reisen Bern AG, in Bern, CHE-106.765.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176741).
Statutenänderung:
28.04.2021.
Firma neu:
B-Reisen AG.
Domizil neu:
Marktgasse 32, 3011 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Reisebüros. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, erwerben oder sich mit ihnen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 28.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissbühler, Andreas, von Lauperswil, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedegg-Treuhand, Peter Friedli (CHE-107.426.062), in Kirchberg BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Alfred, von Bern, in Ramlinsburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reber, Martin, von Schangnau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005167950, Registre du commerce Berne, (36)
Nova Reisen AG, in Steffisburg, CHE-115.064.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, S.0, Publ. 2361375).
Statutenänderung:
21.04.2021.
Firma neu:
SR TRAVEL SERVICES AG.
Sitz neu:
Heimberg.
Domizil neu:
Stationsweg 5, Lädeli-Zentrum, 3627 Heimberg.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Stationsweg 5, Lädeli-Zentrum, 3627 Heimberg].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Hans Peter, von Guggisberg, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Alfred, von Bern, in Ramlinsburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reber, Martin, von Schangnau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balduini, Andrea Barbara, von Langnau im Emmental, in Steffisburg, mit Einzelprokura.