Severin Lüthi
domicilié à Gwatt (Thun), de Rüderswil Mandats actifs: SWISS OPEN GSTAAD AG, uniqFEED AG et plus Connecté à: David Matti, Marcel Bach, Michel Brand et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Severin Lüthi" à jour.Vous suivez maintenant "Severin Lüthi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Severin Lüthi" à jour.Vous suivez maintenant "Severin Lüthi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Severin Lüthi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Severin Lüthi
Services sportifs
Fourniture de services informatiques
Services sportifs
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Severin Lüthi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Severin Lüthi
Numéro de publication: HR02-1005332604, Registre du commerce Berne, (36)
SWISS OPEN GSTAAD AG, in Saanen, CHE-113.301.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083187).
Statutenänderung:
22.10.2021.
Domizil neu:
c/o Einwohnergemeinde Saanen, Verwaltungsdirektion, Schönriedstrasse 8, 3792 Saanen.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach, 3780 Gstaad].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die alljährliche Durchführung eines ATP Tennisturniers in Gstaad. Sie ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Grundstücke oder beschränkte dingliche Rechte erwerben, verwalten, veräussern und belasten sowie Tochtergesellschaften gründen, erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Kaufvertrag vom 28.11.2006 sämtliche 5'000 Aktien (shares) zu USD 1.00 der HTO Inc., Nassau, Bahamas, zum Preis von CHF 3'500'000.--.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Daniel Jean, von Guggisberg, in Aubonne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Michel, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schönried (Saanen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bach, Marcel, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Severin, von Rüderswil, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipfli Steinegger, Ruth, von Erstfeld, in Flüelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ribo Treuhand AG (CHE-106.252.204), in Gstaad (Saanen), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004776598, Registre du commerce Zurich, (20)
uniqFEED AG, in Opfikon, CHE-264.750.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004658826).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Peter, von Meilen, in Abu Dhabi (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Severin, von Rüderswil, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3610581, Registre du commerce Berne, (36)
Advantage Lüthi AG, in Thun, CHE-483.087.822, Im Seewinkel 10B, 3645 Gwatt (Thun), Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Allgemeinen, speziell im Bereich Sport und im Bereich aller anderen Wirtschaftszweige sowie das Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen im weitesten Sinne. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 21.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016 von Severin Lüthi, in Thun, Aktiven von CHF 300'941.13 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 142'705.61 seines nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 58'235.52 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lüthi, Severin, von Rüderswil, in Gwatt (Thun), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.