Dietrich Lohmann
domicilié à Basel, de Allemagne Mandats actifs: LOST Architekten GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dietrich Lohmann" à jour.Vous suivez maintenant "Dietrich Lohmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dietrich Lohmann" à jour.Vous suivez maintenant "Dietrich Lohmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dietrich Lohmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dietrich Lohmann
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Dietrich Lohmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dietrich Lohmann
Numéro de publication: HR02-1004869291, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
LOST Architekten GmbH, in Basel, CHE-105.547.619, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, S.0, Publ. 3056535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischler, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohmann, Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3056535, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
LOST Architekten GmbH, in Basel, CHE-105.547.619, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, Publ. 7056922).
Statutenänderung:
08.09.2016. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohmann, Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bischler, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7056922, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
LOST Architekten GmbH, in Basel, CH-270.2.012.353-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010, S. 6, Publ. 5871830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Standke, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohmann, Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].