Gavin Lodder
domicilié à Dubai, de Pays-Bas Mandats actifs: Abbattis Risk Management AG Connecté à: Hans Lodder Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gavin Lodder" à jour.Vous suivez maintenant "Gavin Lodder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gavin Lodder" à jour.Vous suivez maintenant "Gavin Lodder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gavin Lodder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gavin Lodder
Autres activités libérales
Autres activités libérales
Personnes privées avec le nom Gavin Lodder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gavin Lodder
Numéro de publication: HR02-1005710383, Registre du commerce Zurich, (20)
Abbattis Risk Management AG, in Küsnacht (ZH), CHE-113.428.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, S.0, Publ. 2994467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lodder-Dawkins, Sharon, britische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lodder, Gavin, niederländischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Den Haag (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lodder, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4387254, Registre du commerce Zurich, (20)
Abbattis Risk and Protection Services AG, bisher in Zug, CH-170.3.030.348-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2007, S. 17, Publ. 3774472).
Gründungsstatuten:
25.01.2007.
Statutenänderung:
27.02.2008.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
Bungertweg 4, 8700 Küsnacht ZH.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich der Wirkung von Waffen und Explosionen sowie des Schutzes vor Waffen und Explosionen, die Erbringung von Sicherheits- und Schutzdienstleistungen sowie die Entwicklung und den Verkauf von damit im Zusammenhang stehenden Produkten. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, halten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, und alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. .
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quirijns, Cees Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lodder, Gavin, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Lodder, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
REFIDAR MOORE STEPHENS AG (CH-170.9.000.100-8), in Zug, Revisionsstelle (wie bisher);
Lodder-Dawkins, Sharon, britische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3774472, Registre du commerce Zoug, (170)
Abbattis Risk and Protection Services AG(Abbattis Risk and Protection Services Ltd), in Zug, CH-170.3.030.348-6, Poststrasse 6, 6301 Zug , Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.01.2007.
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich der Wirkung vor Waffen und Explosionen sowie des Schutzes von Waffen und Explosionen, Erbringung von Sicherheits- und Schutzdienstleistungen sowie Entwicklung und Verkauf von damit im Zusammenhang stehenden Produkten;
kann Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, halten und veräussern, Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Lodder, Gavin, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lodder, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quirijns, Cees Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
REFIDAR MOORE STEPHENS AG, in Zug, Revisionsstelle.