Ferdinand Locher
domicilié à La Tour-de-Peilz, de Hasle bei Burgdorf Mandats actifs: SI du Cap-Martin SA, ARCO Arena AG et plus Connecté à: Laurent Ryser, Philippe André Meylan, Morgane Belliard et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ferdinand Locher" à jour.Vous suivez maintenant "Ferdinand Locher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ferdinand Locher" à jour.Vous suivez maintenant "Ferdinand Locher".
|
|
Ferdinand Locher
domicilié à Mirchel, de Hasle bei Burgdorf Mandats actifs: Restaurant Mirchel AG Connecté à: Ruth Schaller Locher Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ferdinand Locher" à jour.Vous suivez maintenant "Ferdinand Locher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ferdinand Locher" à jour.Vous suivez maintenant "Ferdinand Locher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ferdinand Locher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ferdinand Locher
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services sportifs
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploiter des etablissement de restauration
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services sportifs
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Ferdinand Locher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ferdinand Locher
Numéro de publication: HR02-1006031952, Registre du commerce Valais, (621)
Gotham Lab Sàrl, à Martigny, CHE-374.475.917, société à responsabilité limitée (No. FOSC 101 du 27.05.2019, Publ. 1004639137).
Nouvelle raison sociale:
Gotham Lab Sàrl, en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 01.05.2024.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Locher, Ferdinand, de Hasle bei Burgdorf, à La Tour-de-Peilz, gérant, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
FL2P SA (CHE-192.698.101), à Martigny, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: FL2P Sàrl (CHE-192.698.101)];
Polli, Patrick, de Martigny-Combe, à Val de Bagnes, gérant, avec signature individuelle [précédemment: à Bagnes, président des gérants, avec signature collective à deux];
Gotham Coworking Holding SA (CHE-425.167.664), à Martigny, liquidatrice.
Numéro de publication: HR02-1005983174, Registre du commerce Berne, (36)
RE Beteiligungen AG, in Bern, CHE-450.619.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Ferdinand, von Hasle bei Burgdorf, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jöhri, Andreas, von Cazis, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005850675, Registre du commerce Berne, (36)
Ant design studio AG, in Köniz, CHE-189.544.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005429039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Ferdinand, von Hasle bei Burgdorf, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.