Lars O. V. Ljunggren
domicilié à Oberägeri, de Suède Mandats actifs: Civic Finanz AG, Kontel Trade AG et plus Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lars O. V. Ljunggren" à jour.Vous suivez maintenant "Lars O. V. Ljunggren".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lars O. V. Ljunggren" à jour.Vous suivez maintenant "Lars O. V. Ljunggren".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lars O. V. Ljunggren
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lars O. V. Ljunggren
Exploitation des autres institutions financières
Autres commerces avec des biens divers
Service concernant conseil aux entreprises
Services de publicité
Fourniture de services informatiques
Exploitation des autres institutions financières
Autres commerces avec des biens divers
Service concernant conseil aux entreprises
Services de publicité
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Lars O. V. Ljunggren
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lars O. V. Ljunggren
Numéro de publication: 1544819, Registre du commerce Zoug, (170)
Civic Finanz AG, in Zug, CHE-103.272.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013, Publ. 1110303).
Statutenänderung:
13.05.2014.
Sitz neu:
Oberägeri.
Domizil neu:
Feldweg 2, 6315 Oberägeri.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Weck, Dominique, von Fribourg, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ljunggren, Lars, schwedischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6922434, Registre du commerce Zoug, (170)
Kontel Trade AG, in Zug, CH-170.3.013.154-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2007, S. 17, Publ. 3889204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ljunggren, Ann, schwedische Staatsangehörige, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ljunggren, Lars, schwedischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6424422, Registre du commerce Zoug, (170)
CATSAZ AG, in Oberägeri, CH-170.3.016.050-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2005, S. 15, Publ. 3081480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Weck, Dominique, von Fribourg, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ljunggren, Lars O. V., schwedischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.