Xiang Liu
domicilié à Oberkulm, de Oberkulm Mandats actifs: Secordia Liu Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Xiang Liu" à jour.Vous suivez maintenant "Xiang Liu".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Xiang Liu" à jour.Vous suivez maintenant "Xiang Liu".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Xiang Liu
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Xiang Liu
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Xiang Liu
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Xiang Liu
Numéro de publication: HR02-1005493978, Registre du commerce Argovie, (400)
Secordia Liu, in Oberkulm, CHE-444.023.132, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2013, S.0, Publ. 1050005).
Zweck neu:
Anbieten von Entwicklungsberatung und entsprechenden Dienstleistungen für Individuen oder Unternehmen sowie Import und Export und Handel mit Waren aller Art, insbesondere zwischen Europa und China.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liu, Xiang, von Oberkulm, in Oberkulm, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: chinesischer Staatsangehöriger].
Numéro de publication: HR02-1004837902, Registre du commerce Zurich, (20)
spielwelten.ch gmbh, in Uitikon, CHE-167.598.293, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, S.0, Publ. 6846006).
Statutenänderung:
28.01.2020.
Firma neu:
TCMMed Trading GmbH.
Domizil neu:
c/o Lifeng Liu, Zürcherstrasse 4A, 8142 Uitikon Waldegg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Praxen für traditionelle chinesische Medizin (TCM) sowie den Vertrieb von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten. Sie kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann den Erwerb und die Veräusserung von Urheberrechten, Patenten, Lizenzen, Grundstücke, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Dominique Valérie, von Zürich und Brig-Glis, in Uitikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Liu, Xiangfeng, chinesischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liu, Lifeng, von Dübendorf, in Uitikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: chinesische Staatsangehörige, in Opfikon, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ].
Numéro de publication: 3656681, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Sorehsa AG, in Basel, CHE-113.220.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3379707).
Statutenänderung:
05.07.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Sie kann Unternehmen gründen, sich an bestehenden Unternehmen mehr- oder minderheitlich beteiligen und sie finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen.
Aktienkapital neu:
CHF 1'800'000.00 [bisher: CHF 1'350'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'800'000.00 [bisher: CHF 1'350'000.00].
Aktien neu:
18'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 13'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an die Inhaberaktionäre im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenz, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Stephan R., von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Li, Yan, chinesischer Staatsangehöriger, in Beijing (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liu, Xiangyang, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (HK), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ma, Shijie, chinesischer Staatsangehöriger, in Zhengzhou (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pilscheur, Thomas A., deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Feng, Yanlin, chinesische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wang, Huaqiang, chinesischer Staatsangehöriger, in Zhengzhou (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moerlen, Jean-Pierre, von Muttenz und Genève, in Giswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].