Rolf Leuzinger
domicilié à Oetwil am See, de Glarus Süd Mandats actifs: Zylinder Zentrale GmbH Connecté à: Angelika Espach Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Leuzinger" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Leuzinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Leuzinger" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Leuzinger".
|
|
Rolf Leuzinger
domicilié à Uznach, de Glarus Nord Mandats actifs: Verein Chance for Children Connecté à: Daniela Rüdisüli Sodjah, Martin Bruno Jud-Wittneben Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Leuzinger" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Leuzinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Leuzinger" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Leuzinger".
|
|
Rolf Leuzinger
domicilié à Schaffhausen, de Glarus Mandats actifs: Stiftung zur Förderung des Gipsbergwerkes und Gipsmuseums Schleitheim Connecté à: Karin Riederer-Benker, Uli Stamm-Scherrer, Urs Fischer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Leuzinger" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Leuzinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Leuzinger" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Leuzinger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rolf Leuzinger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rolf Leuzinger
Commerce et réparation des automobiles et motos
Associations religieuses, politiques ou laïques
Commerce et réparation des automobiles et motos
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Rolf Leuzinger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rolf Leuzinger
Numéro de publication: HR02-1005443371, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Chance for Children, in Gommiswald, CHE-309.565.876, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuzinger, Rolf, von Glarus Nord, in Uznach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004907257, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Stiftung zur Förderung des Gipsbergwerkes und Gipsmuseums Schleitheim, in Schleitheim, CHE-110.393.523, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, S.0, Publ. 6264196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Christoph, von Holderbank SO, in Schleitheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Dreher, Peter M., von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Markus, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seiterle, Gérard, von Schaffhausen, in Ermatingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riederer, Karin, von Pfäfers, in Schleitheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiendorfer, Andreas, von St. Gallen, in Thayngen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stössel, Iwan, von Bäretswil, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuzinger, Rolf, von Glarus, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004576132, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verein Chance for Children, in Gommiswald, CHE-102.371.695, Verein (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, S.0, Publ. 6536082).
Statutenänderung:
16.02.2019.
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vertrag vom 18.02.2019 Aktiven von CHF 900'000.00 auf die neu gegründete Stiftung Chance for Children, in Gommiswald (CHE-309.565.876).
Gegenleistung:
Keine.
Zweck neu:
Zweck des Vereins ist die direkte materielle und ideelle Unterstützung der Stiftung Chance for Children. Der Verein verfolgt keinen kommerziellen Zweck und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel neu:
Jahresbeiträge der Vereinsmitglieder, Zuwendungen privater und juristischer Personen sowie allfällige Zuwendungen öffentlicher Körperschaften und gemeinnütziger Institutionen;
Erlös aus Aktionen und Veranstaltungen. [bisher: Mittel: Spenden, Sammlungen, Schenkungen;
Mitgliederbeiträge;
Erlös aus dem Verkauf von Handwerkerzeugnis, das unter Mithilfe der Strassenkinder hergestellt wurde].
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdisüli, Roger, von Amden, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Martin Bruno, von Benken (SG), in Eschenbach SG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuzinger, Rolf, von Glarus Nord, in Uznach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.