Silvia Leuenberger
domicilié à Wilderswil, de Trachselwald Mandats actifs: Leuenberger GmbH Wilderswil Connecté à: Bruno Leuenberger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvia Leuenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Silvia Leuenberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvia Leuenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Silvia Leuenberger".
|
|
Silvia Leuenberger
domicilié à Sattel, de Deutschland et Melchnau Mandats actifs: Leuenberger & Co. AG Connecté à: Brigitte Alemanno-Leuenberger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvia Leuenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Silvia Leuenberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvia Leuenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Silvia Leuenberger".
|
|
Silvia Leuenberger
domicilié à Hunzenschwil, de Ursenbach Mandats actifs: Kalbermast Leuenberger & Partner GmbH Connecté à: Roger Leuenberger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvia Leuenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Silvia Leuenberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvia Leuenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Silvia Leuenberger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Silvia Leuenberger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Silvia Leuenberger
Location de véhicules
Construction de bâtiments
Commerce de matières premières agricoles et animaux
Location de véhicules
Construction de bâtiments
Commerce de matières premières agricoles et animaux
Personnes privées avec le nom Silvia Leuenberger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Silvia Leuenberger
Numéro de publication: HR02-1005531991, Registre du commerce Zoug, (170)
Leuenberger & Co., in Baar, CHE-108.358.718, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285855).
Statutenänderung:
22.07.2022.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 1'509'536.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'285'687.09 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 1'920 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Leuenberger & Co. AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Renovations-, Trockenbau- und Malerarbeiten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen und Darlehen gewähren.
Aktienkapital neu:
CHF 192'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 192'000.00.
Aktien neu:
1'920 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Urs, von Melchnau, in Baar, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alemanno-Leuenberger, Brigitte, von Melchnau, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Leuenberger, Silvia, von Melchnau, in Sattel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
aidoo controllit ag (CHE-100.216.569), in Zug, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004875708, Registre du commerce Lucerne, (100)
Antennengenossenschaft "Schulhaus" Büron, in Büron, CHE-102.276.849, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossner, Beatrice, von St. Gallen, in Büron, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ambühl, Hans-Ulrich, von Büron, in Büron, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Anton, von Büron, in Büron, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Stefan, von Hochdorf, in Büron, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Waller, Peter, von Büron, in Büron, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Stephan, von Nebikon, in Hünenberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ronchetti Salomon, Andreas, von Chiasso, in Unterägeri, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Widmer, Andreas, von Luzern, in Udligenswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber, Thomas, von Schangnau, in Oberägeri, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Silvia, von Baar, in Baar, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2478297, Registre du commerce Berne, (36)
Leuenberger GmbH Wilderswil, in Wilderswil, CHE-482.316.339, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, Publ. 2242405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann Recycling AG (CHE-114.939.817), in Münchenwiler, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Bruno, von Trachselwald, in Wilderswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Leuenberger, Silvia, von Trachselwald, in Wilderswil, mit Einzelunterschrift.