Michael Lerch
domicilié à Uster, de Mönchaltorf et Zürich Mandats actifs: Lerch AG, Lerch Holding GmbH Connecté à: Olivier Lerch, Philipp Mäder, Stefan Preisig et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Lerch" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Lerch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Lerch" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Lerch".
|
|
Michael Lerch
domicilié à Zofingen, de Murgenthal Mandats actifs: Bank Julius Bär & Co. AG Connecté à: Dorota Michalina Pawlicka, Marek Nowak, Nicole Lehmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Lerch" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Lerch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Lerch" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Lerch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michael Lerch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michael Lerch
Serrurerie, forge et atelier
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des banques et instituts de crédits
Serrurerie, forge et atelier
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Michael Lerch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michael Lerch
Numéro de publication: HR02-1005559571, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MontanaMed GmbH, in St. Gallen, CHE-114.114.314, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, S.0, Publ. 1004451423).
Firma neu:
MontanaMed GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.09.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Dr. Dagobert, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (Deutschland), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Sottrum (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hartmann, Patrik, von Nesslau, in Horn, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Nesslau-Krummenau, in Teufen AR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004451423, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MontanaMed GmbH, in St. Gallen, CHE-114.114.314, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2888515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Eva-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Leipzig (Deutschland), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Sottrum (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bremen (Deutschland), Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bronisch, Susanne Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Mannheim (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4359967, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft Alterssiedlung Frauenfeld, in Frauenfeld, CHE-102.316.868, Genossenschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3152673).
Domizil neu:
c/o Hansjörg Stettler, Wielsteinstrasse 34, 8500 Frauenfeld.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Michael, von Wynigen, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staubli, Franz, von Künten, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Hansjörg, von Oberthal, in Frauenfeld, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner-Keller, Regula, von Hemberg, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.