Erika Lerch Eichenberger
domicilié à Auswil, de Murgenthal et Trub Mandats actifs: Stiftung WBM Connecté à: Manuela Bläuenstein, Mischa Nicolai Wyssmann, Christine Badertscher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erika Lerch Eichenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Erika Lerch Eichenberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erika Lerch Eichenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Erika Lerch Eichenberger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Erika Lerch Eichenberger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Erika Lerch Eichenberger
Accompagnement social des personnes âgées et des personnes handicapées
Accompagnement social des personnes âgées et des personnes handicapées
Personnes privées avec le nom Erika Lerch Eichenberger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Erika Lerch Eichenberger
Numéro de publication: 3499803, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung WBM, in Madiswil, CHE-110.391.949, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2015, Publ. 2209317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger-Ramseier, Christine, von Langnau im Emmental, in Bützberg (Thunstetten), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Christian, von Forst-Längenbühl, in Ochlenberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär-Baumberger, Mirjam, von Koppigen, in Graben, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habegger-Heiniger, Karin Danièle, von Trub, in Langenthal, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schär, Kurt, von Eriswil, in Roggwil BE, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lerch, Erika, von Murgenthal, in Auswil, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6346532, Registre du commerce Berne, (36)
Eichenberger + Lerch Treuhand GmbH, in Gampelen, CH-073.4.005.265-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 26.05.1994, S. 2906).
Statutenänderung:
15.09.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Treuhandbüros. Sie kann insbesondere kleinere und mittlere Betriebe und natürliche Personen in finanziellen Belangen beraten, Betriebsorganisationen planen und ausführen, Buchführungen, Revisionen, Steuer-, Vermögens-, Versicherungsberatungen sowie Vermögens- und Liegenschaftsverwaltungen durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Gesellschaften oder Interessengemeinschaften im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 29.04.1994 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Bürogeräte, Büromöbel, Fahrzeug, div. Kleinmobiliar gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.04.1994 zum Preis von CHF 20'000.--, welcher an das Stammkapital angerechnet wird.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch-Eichenberger, Erika, von Murgenthal und Trub, in Gampelen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Beat, von Trub, in Gampelen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Fuhrer, Jürg, von Trubschachen, in Murten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.