Zeno Lechthaler
domicilié à Herzogenbuchsee, de Val Müstair Mandats actifs: Mailito GmbH, PCT swiss Bern GmbH et plus Connecté à: Selina Keller, David Simon Azar, Sebastian Vrbat Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Zeno Lechthaler" à jour.Vous suivez maintenant "Zeno Lechthaler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Zeno Lechthaler" à jour.Vous suivez maintenant "Zeno Lechthaler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Zeno Lechthaler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Zeno Lechthaler
Autres commerces avec des biens divers
Nettoyage de bâtiments
Services dans le domaine de l’agriculture
Autres commerces avec des biens divers
Nettoyage de bâtiments
Services dans le domaine de l’agriculture
Personnes privées avec le nom Zeno Lechthaler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Zeno Lechthaler
Numéro de publication: HR01-1006015239, Registre du commerce Berne, (36)
Mailito GmbH (Mailito S.à.r.l.) (Mailito S.a.g.l.) (Mailito Ltd liab. co), in Herzogenbuchsee, CHE-166.972.242, Sägeweg 10a, 3360 Herzogenbuchsee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 04.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Keller, Selina, von Zurzach, in Herzogenbuchsee, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lechthaler, Zeno, von Val Müstair, in Herzogenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005559195, Registre du commerce Berne, (36)
PCT swiss Bern GmbH, in Bern, CHE-111.640.434, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Roland Jürg, von Langnau im Emmental, in Ipsach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lechthaler, Zeno, von Val Müstair, in Herzogenbuchsee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Azar, David Simon, von Lauperswil, in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005124705, Registre du commerce Berne, (36)
Premori AG Abbruch Aushub, in Herzogenbuchsee, CHE-330.238.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004962208).
Statutenänderung:
10.03.2021.
Firma neu:
Green Gold Corporation AG.
Sitz neu:
Langenthal.
Domizil neu:
Gaswerkstrasse 33, 4900 Langenthal.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Forschung, Entwicklung, Zucht und Handel mit Pflanzen aller Art sowie das Erbringen von Beratungsdienstleistungen und Handel mit Waren aus dem vorstehenden Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit Ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baka, Peter, von Bern, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vrbat, Sebastian, von Langenthal, in Langenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lechthaler, Zeno, von Val Müstair, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.