Daniela Laufer
domicilié à Basel, de Basel Mandats actifs: Basellandschaftliche Kantonalbank Connecté à: Adrian Regenass, Miriam Sterk, Anitha Sivakumar et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniela Laufer" à jour.Vous suivez maintenant "Daniela Laufer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniela Laufer" à jour.Vous suivez maintenant "Daniela Laufer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniela Laufer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniela Laufer
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Daniela Laufer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniela Laufer
Numéro de publication: HR02-1005556663, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Basellandschaftliche Kantonalbank, in Liestal, CHE-108.954.470, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwald, Marilen, von Riehen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walmer, Beat, von Buckten, in Thürnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurter, Andreas, von Basel, in Laufenburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüthi, Thomas, von Rüderswil, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Hans Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Fischingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Efringen-Kirchen (DE)];
Mayer, Manuel, von Basel, in Laufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Noblat, Olivier Roland, von Bottmingen, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: französischer Staatsangehöriger];
Oehler, Thomas, von Arboldswil, in Känerkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frenkendorf];
Pappalardo, Vanessa, deutsche Staatsangehörige, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Roth, Andrea, von Heimiswil, in Känerkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheer, Raymond, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Venetz, Ursula Carmen, von Saas-Grund, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüttenen];
Béhé, Kai, von Böckten, in Gelterkinden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dalhäuser, Lars, von Selzach, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Maisprach];
Gröflin, Matteo, von Rheinfelden, in Stein (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hofstetter, Vanessa, von Schänis, in Zunzgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Laufer, Daniela, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Simone, von Oberdorf (BL), in Niederdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rietmann, Priscilla , von Thundorf, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schärer, Janine, von Rothenfluh, in Hägendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tschanz, Patrick, von Heimberg, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2618523, Registre du commerce Zoug, (170)
Danasan AG, bisher in Basel, CHE-103.687.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S. 8, Publ. 5325714).
Gründungsstatuten:
05.12.1977.
Statutenänderung:
10.12.2015.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Langackerstrasse 20, 6330 Cham.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, Wirtschaftsberatung, Vermittlung von Investitionen, Finanzanlagen, Projektmanagement und Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, Telefax oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 10.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Laufer, Daniela, von Basel, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
B & T Revisions AG (CH-270.3.012.962-8), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser-Kalabina, Irina, russische Staatsangehörige, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Danasan AG, in Basel, Waren aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.1996, S. 2887).
Domizil neu:
c/o Daniela Laufer, Theodorsgraben 16, 4009 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laufer, Daniela, von Basel, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.